DEVELOP MOST s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DEVELOP MOST s.r.o. (28715519) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zdeňka Fibicha 2825/47, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 2010 a je stále aktivní. DEVELOP MOST s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DEVELOP MOST s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DEVELOP MOST s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 20. 1. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28302 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28715519 | |
Jméno: | DEVELOP MOST s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.1.2010 |
Zapsána dne: | 20.1.2010 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 26.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 26.8.2014 - 25.7.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.1.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zdeňka Fibicha 2825/47, Most 43401, Česká republika | 20.1.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.1.2010 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 20.1.2010 |
Jednatel | Ing. Stanislav Simandl |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2020 |
Adresa | 29, 27746 Všestudy |
Jednatel | Naděžda Knorre |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2017 do 25.7.2020 |
Adresa | 51, 39175 Malšice |
Jednatel | Jaroslav Knorre |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2017 do 25.7.2020 |
Adresa | 51, 39175 Malšice |
Jednatel | Naděžda Knorre |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2014 do 7.10.2017 |
Adresa | Zdeňka Fibicha 2825/47, 43401 Most |
Jednatel | Jaroslav Knorre |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2014 do 7.10.2017 |
Adresa | Jana Kříže 932/18, 43401 Most |
Jednatel | Naděžda Knorre |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2010 do 26.8.2014 |
Adresa | Zdeňka Fibicha 2825/47, 43401 Most |
Jednatel | Jaroslav Knorre |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2010 do 26.8.2014 |
Adresa | Jana Kříže 932/18, 43401 Most |
IČO (identifikační číslo): | 28715519 |
---|---|
Jméno: | DEVELOP MOST s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 1. 2010 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Knorre |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Paed. Dr. Naděžda Knorre CSc. |
IČO: | 28715519 |
---|---|
Firma: | DEVELOP MOST s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 1. 2010 |
Sídlo: | Zdeňka Fibicha 2825/47, Most 43401 |
---|
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Opravy počítačů a periferních zařízení |