Devals Transport s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Devals Transport s.r.o. "^v likvidaci"^ (27824179) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 89, 79371 Holčovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2007 a je stále aktivní. Devals Transport s.r.o. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Devals Transport s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Devals Transport s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30668 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27824179 | |
Jméno: | Devals Transport s. r. o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.12.2007 |
Zapsána dne: | 12.12.2007 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 41 Cm 148/2009-9 ze dne 12.11.2009, které nabylo právní moci dne 5.1.2010, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 8.3.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.12.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 89, Holčovice 79371, Česká republika | 25.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Spálené 89, Holčovice 79371, Česká republika | 12.12.2007 - 16.2.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 25.11.2019 |
Opravy silničních vozidel | 25.11.2019 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.11.2019 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.2.2009 - 25.11.2019 |
poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost | 12.12.2007 - 16.2.2009 |
ubytovací služby | 12.12.2007 - 16.2.2009 |
výroba pilařská a impregnace dřeva | 12.12.2007 - 16.2.2009 |
zprostředkování obchodu a služeb | 12.12.2007 - 16.2.2009 |
velkoobchod | 12.12.2007 - 16.2.2009 |
silniční motorová doprava nákladní | 12.12.2007 - 25.11.2019 |
opravy silničních vozidel | 12.12.2007 - 25.11.2019 |
Jednatel | Jarmil Kubaník |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2019 |
Adresa | 44, 79371 Holčovice |
jednatel | Jarmil Kubaník |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2017 do 25.11.2019 |
Adresa | 44, 79371 Holčovice |
jednatel | Jarmil Kubaník |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2013 do 13.6.2017 |
Adresa | 89, 79371 Holčovice |
jednatel | Jarmil Kubaník |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2007 do 29.4.2013 |
Adresa | Spálené 89, 79371 Holčovice |
IČO (identifikační číslo): | 27824179 |
---|---|
Jméno: | Devals Transport s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 89, Holčovice 79371 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jarmil Kubaník |
---|
IČO: | 27824179 |
---|---|
Firma: | Devals Transport s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Holčovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 12. 2007 |
Sídlo: | 89, Holčovice 79371 |
---|
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Výroba pilařská a impregnace dřeva |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |