Deufol Immobilien CZ, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Deufol Immobilien CZ, s.r.o. (04034601) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vídeňská 188/119d, 61900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 4. 2015 a je stále aktivní. Deufol Immobilien CZ, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Deufol Immobilien CZ, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Deufol Immobilien CZ, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 29. 4. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 87830 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04034601 | |
Jméno: | Deufol Immobilien CZ, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.4.2015 |
Zapsána dne: | 29.4.2015 |
Základní kapitál | 27 690 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vídeňská 188/119d, Brno 61900, Česká republika | 28.4.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Londýnské náměstí 853/1, Brno 63900, Česká republika | 29.4.2015 - 28.4.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činností: - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; - zprostředkování obchodu a služeb; - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; - pronájem a půjčování věcí movitých | 11.8.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.4.2015 - 11.8.2021 |
jednatel | Ebrahem Al Kadari |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 |
Adresa | Kirschblütenstraße 47 , 65201 Wiesbaden |
jednatel | Jürgen Hillen |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 |
Adresa | Hochstraße 10 , 61184 Karben |
jednatel | Ing. Petr Řezáč |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2023 |
Adresa | 187, 67401 Výčapy |
jednatel | Jana Kundrátová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 do 31.8.2022 |
Adresa | Nerudova 1409, 34901 Stříbro |
jednatel | Marcel René Dévény |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2019 do 11.8.2021 |
Adresa | Richard-Wagner-Straße 31 , 82049 Pullach |
jednatel | Zdeněk Durna |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2017 do 31.10.2019 |
Adresa | Jabloňová 811/6, 66448 Moravany |
jednatel | Klaus Duttine |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2016 do 5.9.2019 |
Adresa | Im Birkengrund 60 , 63073 Offenbach am Main |
jednatel | Ing. Vítězslav Dovrtěl |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 2.1.2017 |
Adresa | Přadlácká 640/8, 60200 Brno |
jednatel | Ing. Vítězslav Dovrtěl |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 2.1.2017 |
Adresa | Přadlácká 640/8, 60200 Brno |
jednatel | Klaus Dutinne |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 15.3.2016 |
Adresa | Im Birkengrund 60 , 63073 Offenbach am Main |
IČO (identifikační číslo): | 04034601 |
---|---|
Jméno: | Deufol Immobilien CZ, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 4. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vídeňská 188/119, Brno 61900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 4. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Jürgen Hillen |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marcel René Dévény |
IČO: | 04034601 |
---|---|
Firma: | Deufol Immobilien CZ, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 4. 2015 |
Sídlo: | Vídeňská 188/119, Brno 61900 |
---|
Shromažďování, úprava a rozvod vody |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |