Deufol Česká republika s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Deufol Česká republika s.r.o. (26222574) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vídeňská 188/119d, 61900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 2000 a je stále aktivní. Deufol Česká republika s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Deufol Česká republika s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Deufol Česká republika s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 31. 8. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 120776 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26222574 | |
Jméno: | Deufol Česká republika a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 31.8.2000 |
Zapsána dne: | 31.8.2000 | |
Společnost změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. | 1.1.2021 | |
Základní kapitál společnosti LOGIS průmyslové obaly, a.s. bude zvýšen upsáním akcií peněžitými vklady předem určených zájemců (stávajících akcionářů) | 25.10.2002 - 17.12.2002 | |
částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 11 100 000,- Kč, a to z dosavadní částky 2 000 000,- Kč na částku 13 100 000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku | 25.10.2002 - 17.12.2002 | |
počet upisovaných akcií jsou 3 kusy, jmemovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 3 700 000,- Kč, výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou, druh upisovaných akcií: kmenové, forma upisovaných akcií: na majitele, podoba upisovaných akcií: listinné | 25.10.2002 - 17.12.2002 | |
akcionáři se předem vzdali přednostního práva na upisování akcií | 25.10.2002 - 17.12.2002 | |
akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to: panu Franku Jovanovicovi, nar. 1.9.1953, Am Hallenbad 74, 41352 Korschenbroich, Spolková republika Německo, panu Jostu Hahnebeckovi, nar. 2.10.1947, Pirmasenser Weg 10, 40229 Düsseldorf, Spolková republika Německo, panu Manfredu Arturovi Wagnerovi, nar. 5.4.1947, Eifelhang 8, 451 33 Essen, Spolková republika Německo | 25.10.2002 - 17.12.2002 | |
místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti LOGIS průmyslové obaly, a.s. - Pohořelice, Loděnická 963, okres Břeclav, akcie bude upsána předem určeným zájemcům na základě písemných smluv o upsání akcií uzavřených mezi společností LOGIS průmyslové obaly, a.s. na straně jedné a mezi jednotlivými předem určenými zájemci - s každým zájemcem bude uzavřena písemna smlouva o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie předloží společnost jednotlivě každému předem určenému zájemci vždy do patnácti dnů ode dne, kdy usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení nabude právní moci | 25.10.2002 - 17.12.2002 | |
lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva je patnáctidenní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty bude oznámen každému z upisovatelů dopisem, | 25.10.2002 - 17.12.2002 | |
akcie nového druhu se nevydávají | 25.10.2002 - 17.12.2002 | |
připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců, a to: - pana Franka Jovanovice, nar. 1.9.1953, Am Hallenbad 74, 41352 Korschenbroich, Spolková republika Německo, vůči společnosti LOGIS průmyslové obaly, a.s. vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 18.2.2002 ve výši 3 834 000,- Kč proti části pohledávky na splacení emisního kursu akcií ve výši 3 700 000,- Kč - pana Josta Hahnebecka, nar. 2.10.1947, Pirmasenser Weg 10, 40229 Düsseldorf, Spolková republika Německo, vůči společnosti LOGIS průmyslové obaly, a.s. vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 19.2.2002 ve výši 3 834 000,- Kč proti části pohledávky na splacení emisního kursu akcií ve výši 3 700 000,- Kč, - pana Manfreda Artura Wagnera, nar. 5.4.1947, Eifelhang 8, 451 33 Essen, Spoková republika Německo, vůči společnosti LOGIS průmyslové obaly, a.s. vyplývající ze Smlouvy o půjčce ze dne 12.3.2002 ve výši 3 786 000,- Kč proti části pohledávky na splacení emisního kursu akcií ve výši 3 700 000,- Kč - pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení 1. do tří dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcie do sídla společnosti LOGIS průmyslové obaly, a.s. zašle představenstvo společnosti každému upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti LOGIS průmyslové obaly, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu 2. každý z upisujících věřitelů je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti LOGIS průmyslové obaly, a.s. ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti LOGIS průmyslové obaly, a.s. podepsána předsedou představenstva, příp. dvěma členy představenstva, ze strany upisujícího věřitele tímto věřitelem 3. Dohoda o započtení musí být uzavřena každým upisujícím věřitelem do 60-ti dnů ode dne, kdy usnesení rejstříkového soudu tohoto rozhodnutí nabude právní moci. | 25.10.2002 - 17.12.2002 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.2021 | |
Základní kapitál | 13 100 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 17.12.2002 - 1.1.2021 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 31.8.2000 - 17.12.2002 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 18 | 10.6.2015 - 1.1.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 50 000 Kč | 4 | 10.6.2015 - 1.1.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 3 700 000 Kč | 3 | 10.6.2015 - 1.1.2021 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 18 | 17.12.2002 - 10.6.2015 |
Kmenové akcie na majitele | 50 000 Kč | 4 | 17.12.2002 - 10.6.2015 |
Kmenové akcie na majitele | 3 700 000 Kč | 3 | 17.12.2002 - 10.6.2015 |
Akcie na majitele | 100 000 Kč | 18 | 31.8.2000 - 17.12.2002 |
Akcie na majitele | 50 000 Kč | 4 | 31.8.2000 - 17.12.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vídeňská 188/119d, Brno 61900, Česká republika | 20.4.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Za Mostem 303/8, Ivančice 66491, Česká republika | 10.6.2015 - 20.4.2020 |
Adresa: | Krumlovská 30, Ivančice 66491, Česká republika | 27.11.2002 - 16.2.2007 |
Adresa: | Loděnická 963, Pohořelice 69123, Česká republika | 31.8.2000 - 27.11.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činností - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; - Zprostředkování obchodu a služeb; - Velkoobchod a maloobchod; - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; - Zasilatelství a zastupování v celním řízení; - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí; - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; | 11.8.2021 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 23.11.2010 |
Ostraha majetku a osob | 23.11.2010 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.11.2010 - 11.8.2021 |
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob | 26.4.2006 - 23.11.2010 |
správa a údržba nemovitostí | 26.4.2006 - 23.11.2010 |
zastupování v celním řízení | 16.3.2005 - 23.11.2010 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 25.10.2002 - 23.11.2010 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 12.11.2001 - 23.11.2010 |
zasilatelství | 12.11.2001 - 23.11.2010 |
realitní činnost | 12.11.2001 - 23.11.2010 |
velkoobchod | 12.11.2001 - 23.11.2010 |
výroba dřevěných výrobků | 23.1.2001 - 23.11.2010 |
balící činnost | 31.8.2000 - 23.11.2010 |
poradenská činnost v oblasti průmyslových obalů | 31.8.2000 - 23.11.2010 |
jednatel | Ebrahem Al Kadari |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 |
Adresa | Kirschblütenstraße 47 , 65201 Wiesbaden |
Jednatel | Jürgen Hillen |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 |
Adresa | Hochstraße 10 , 61184 Karben |
jednatel | Ing. Petr Řezáč |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2023 |
Adresa | 187, 67401 Výčapy |
jednatel | Jana Kundrátová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 do 31.8.2022 |
Adresa | Nerudova 1409, 34901 Stříbro |
Jednatel | Marcel René Dévény |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 do 11.8.2021 |
Adresa | Waterbergstrasse 5 , 81827 München |
člen představenstva | Marcel René Dévény |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2019 do 1.1.2021 |
Adresa | Richard-Wagner-Straße 31 , 82049 Pullach |
předseda představenstva | Jürgen Hillen |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Hochstraße 10 , 61184 Karben |
člen představenstva | Jürgen Hillen |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2019 do 22.10.2020 |
Adresa | Hochstraße 10 , 61184 Karben |
člen představenstva | Zdeněk Durna |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 do 30.10.2019 |
Adresa | Jabloňová 811/6, 66448 Moravany |
člen představenstva | Klaus Duttine |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2017 do 2.9.2019 |
Adresa | Im Birkengrund 60 , 63073 Offenbach am Main |
člen představenstva | Jürgen Schmid |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 do 2.9.2019 |
Adresa | Gartenstrase 6, 93095 Hagelstadt-Gailsbach |
člen představenstva | Jürgen Schmid |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 18.1.2017 |
Adresa | Gartenstrase 6, 93095 Hagelstadt-Gailsbach |
člen představenstva | Jürgen Schmid |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 18.1.2017 |
Adresa | Gartenstrase 6, 93095 Hagelstadt-Gailsbach |
člen představenstva | Ing. Vítězslav Dovrtěl |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2015 do 12.1.2017 |
Adresa | Přadlácká 640/8, 60200 Brno |
člen představenstva | Ing. Vítězslav Dovrtěl |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2015 do 12.1.2017 |
Adresa | Přadlácká 640/8, 60200 Brno |
člen představenstva | Ing. Vítězslav Dovrtěl |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2014 do 10.6.2015 |
Adresa | Přadlácká 640/8, 60200 Brno |
člen představenstva | Ing. Vítězslav Dovrtěl |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 31.5.2014 |
Adresa | 21. dubna 1008, 69142 Valtice |
člen představenstva | Brigitta Sellnerová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2008 do 22.8.2012 |
Adresa | Brněnská 664, 69123 Pohořelice |
předseda představenstva | Frank Jovanovic |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2012 do 22.8.2012 |
Adresa | , Korschenbroich, Nordstraße 29a, 41352 |
předseda představenstva | Frank Jovanovic |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2008 do 12.1.2012 |
Adresa | , Korschenbroich, Nordstraße 29a, 41352 |
předseda představenstva | Jost Hahnebeck |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2005 do 29.12.2008 |
Adresa | Brněnská 644, 69123 Pohořelice |
člen představenstva | Brigitta Sellnerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2005 do 29.12.2008 |
Adresa | Brněnská 664, Pohořelice |
místopředseda představenstva | Frank Jovanovic |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2006 do 29.12.2008 |
Adresa | , Nordstr. 29a, 41352 Korschenbroich |
místopředseda představenstva | Frank Jovanovic |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2003 do 13.2.2006 |
Adresa | , Nordstr. 29a, 41352 Korschenbroich |
člen představenstva | Brigita Sellnerová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2005 do 30.11.2005 |
Adresa | Brněnská 664, Pohořelice |
členka představenstva | Brigita Sellnerová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2000 do 7.11.2005 |
Adresa | Brněnská 664, Pohořelice |
předseda představenstva | Jost Hahnebeck |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2005 do 7.11.2005 |
Adresa | Brněnská 644, 69123 Pohořelice |
předseda představenstva | Jost Hahnebeck |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2003 do 16.3.2005 |
Adresa | , Pirmasenser Weg 10, 40229 Düsseldorf |
předseda představenstva | Jost Hahnebeck |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2000 do 25.9.2003 |
Adresa | , Pirmasenser Weg 10, 40229 Düsseldorf |
místopředseda představenstva | Frank Jovanovic |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2000 do 25.9.2003 |
Adresa | , Nordstr. 29a, 41352 Korschenbroich |
IČO (identifikační číslo): | 26222574 |
---|---|
Jméno: | Deufol Česká republika s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 8. 2000 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Vídeňská 188/119d, Brno 61900 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2006 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 9. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 8. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 3. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 1. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jürgen Hillen |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ebrahem Al Kadari |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Řezáč |
IČO: | 26222574 |
---|---|
Firma: | Deufol Česká republika s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 31. 8. 2000 |
Sídlo: | Vídeňská 188/119, Brno 61900 |
---|
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Nespecializovaný velkoobchod |
Skladování |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Výzkum a vývoj |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |
Balicí činnosti |