Dětské skupiny Sugar Cube, z.ú. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Dětské skupiny Sugar Cube, z.ú. (06395929) je Ústav. Sídlí na adrese Salmovská 498/7, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 10. 2017 a je stále aktivní. Dětské skupiny Sugar Cube, z.ú. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Dětské skupiny Sugar Cube, z.ú. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Dětské skupiny Sugar Cube, z.ú. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 10. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | U 613 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06395929 | |
Jméno: | Mezinárodní školka a jesle Sugar Cube, z.ú. | |
Právní forma: | Ústav | 4.10.2017 |
Zapsána dne: | 4.10.2017 |
Základní kapitál | 0 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.10.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Salmovská 498/7, Praha 12000, Česká republika | 1.1.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Devonská 1223/9, Praha 15200, Česká republika | 4.10.2017 - 1.1.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
a.Velkoobchod a maloobchod; b.Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; c.Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; d.Poskytování služeb pro rodinu a domácnost; e.Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. | 1.7.2022 |
Ředitel | Mgr. Nikolay Demyan |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2024 |
Adresa | 158, 25225 Dobříč |
Ředitel | Bc. Nikolay Demyan |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2023 do 24.3.2024 |
Adresa | 158, 25225 Dobříč |
Ředitel | Bc. Nikolay Demyan |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2019 do 28.10.2023 |
Adresa | Vorařská 2075/8, 14300 Praha |
Ředitel | Bc. Nikolaj Alexandrovič Děmjaněnko |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2019 do 16.9.2019 |
Adresa | Vorařská 2075/8, 14300 Praha |
Ředitel | Bc. Nikolay Demyanenko |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2018 do 2.9.2019 |
Adresa | Vorařská 2075/8, 14300 Praha |
Ředitel | Lucie Gunišová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2017 do 31.12.2017 |
Adresa | 121, 43801 Žatec |
IČO (identifikační číslo): | 06395929 |
---|---|
Jméno: | Dětské skupiny Sugar Cube, z.ú. |
Právní forma podnikání: | Ústav |
Vznik první živnosti: | 4. 10. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Salmovská 498/7, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 8. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Nikolay Demyan |
---|
IČO: | 06395929 |
---|---|
Firma: | Dětské skupiny Sugar Cube, z.ú. |
Právní forma: | Ústav |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 4. 10. 2017 |
Sídlo: | Salmovská 498/7, Praha 12000 |
---|
Předškolní vzdělávání |
Činnosti organizací dětí a mládeže |