Dětem s láskou, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Dětem s láskou, z. s. (06328920) je Spolek. Sídlí na adrese 196, 67177 Branišovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 8. 2017 Dětem s láskou, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Dětem s láskou, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Dětem s láskou, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 8. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 23108 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06328920 | |
Jméno: | Dětem s láskou, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 14.8.2017 |
Zapsána dne: | 14.8.2017 | |
Posláním Spolku je v souladu s účelem, uvedeným v Čl. II poskytovat takovou míru podpory, která umožní členům cílové skupiny organizace žít spokojenější a plnohodnotnější život. Cílovou skupinou realizovaných aktivit spolku je podpora: a) rodin s dětmi, vč. dětí se speciálními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního a psychického stavu, speciálních vzdělávacích potřeb a nepříznivého socioekonomického rodinného zázemí; b) seniorů, vč. seniorů se speciálními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního a psychického stavu a nepříznivého socioekonomického zázemí; c) osob žijících na území ČR, zejména pak na území Jihomoravského kraje, vč. dospívajících a dospělých osob se speciálními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního a psychického stavu a nepříznivého socioekonomického zázemí; d) osob formálně i neformálně pečující o člena rodiny se zdravotním postižením či znevýhodněním nebo seniora. | 11.8.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 196, Branišovice 67177, Česká republika | 16.1.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 145, Trboušany 66464, Česká republika | 14.8.2017 - 16.1.2021 |
2. Místopředseda | BcA. Barbora Břinková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2017 |
Adresa | 98, 67175 Loděnice |
1. Místopředseda | Ing. Kateřina Kuncová |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2021 |
Adresa | 214, 67177 Branišovice |
Předseda | Mgr. et Mgr. Jana Daníčková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2019 |
Adresa | 196, 67177 Branišovice |
1. Místopředseda | Mgr. Lenka Krmelová |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2018 do 16.1.2021 |
Adresa | 145, 66464 Trboušany |
Předseda | Mgr. et Mgr. Jana Daníčková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2017 do 31.5.2019 |
Adresa | Vrchlického 517, 53501 Přelouč |
1. Místopředseda | Mgr. Lenka Krmelová |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2017 do 9.5.2018 |
Adresa | 66, 66464 Trboušany |
1. Místopředseda | Mgr. Lenka Krmelová |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2017 do 9.5.2018 |
Adresa | 66, 66464 Trboušany |
IČO: | 06328920 |
---|---|
Firma: | Dětem s láskou, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Branišovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 8. 2017 |
Sídlo: | 196, Branišovice 67177 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |