Depos Horní Suchá, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Depos Horní Suchá, a.s. (47677287) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Solecká 1321/1, 73535 Horní Suchá. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 1994 a je stále aktivní. Depos Horní Suchá, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Depos Horní Suchá, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Depos Horní Suchá, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 7. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 808 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47677287 | |
Jméno: | Depos Horní Suchá, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 27.7.1994 |
Zapsána dne: | 27.7.1994 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 3.9.2014 - 22.4.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 6 | 3.9.2014 - 22.4.2015 | |
Valná hromada akciové společnosti Depos Horní Suchá, a.s. rozhodla dne 23.12.1996 o zvýšení základního jmění o 130.000,-Kč na 1.460.000,-Kč společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem stávajícího akcionáře, společnosti Dekont, spol. s r.o. s využitím přednostního práva akcionáře pro úpis akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé. Úpis akcií s využitím přednostního práva byde vykonán v sídle společnosti v Horní Suché, ul. K Prádlu, ve lhůtě do šedesáti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zvýšení základního jmění společnosti. Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáře Dekont, spol. s r.o. Zlín. | 23.6.1997 | |
Ostatní skutečnosti: Sídlo společnosti: ulice K prádlu (v areálu Dolu František), Horní Suchá | 27.7.1994 - 24.8.1999 |
Základní kapitál | 8 760 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.10.2006 | |
Základní kapitál | 5 840 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.11.2001 - 2.10.2006 | |
Základní kapitál | 2 920 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.11.1997 - 20.11.2001 | |
Základní kapitál | 1 460 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.8.1997 - 19.11.1997 | |
Základní kapitál | 1 330 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.12.1996 - 11.8.1997 | |
Základní kapitál | 1 180 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.6.1995 - 6.12.1996 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.7.1994 - 20.6.1995 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 60 000 Kč | 146 | 2.10.2006 |
akcie na jméno | 40 000 Kč | 146 | 20.11.2001 - 2.10.2006 |
akcie na jméno | 20 000 Kč | 146 | 19.11.1997 - 20.11.2001 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 146 | 11.8.1997 - 19.11.1997 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 133 | 6.12.1996 - 11.8.1997 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 118 | 20.6.1995 - 6.12.1996 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 27.7.1994 - 20.6.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Solecká 1321/1, Horní Suchá 73535, Česká republika | 4.9.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Solecká 1321/1, Horní Suchá 73535, Česká republika | 24.8.1999 - 4.9.2014 |
Adresa: | , viz ostatní skutečnosti , Česká republika | 27.7.1994 - 24.8.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba obchod a služby v oborech činností náležejících do živnosti volné: -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Zprostředkování obchodu a služeb -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -Pronájem a půjčování věcí movitých -Poskytování technických služeb | 3.7.2023 |
Výroba elektřiny | 3.7.2023 |
Výroba tepelné energie | 3.7.2023 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 3.9.2014 |
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 3.9.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.9.2014 - 3.7.2023 |
poskytování technických služeb | 22.12.2005 - 3.9.2014 |
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 17.5.2005 - 3.9.2014 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 28.7.2004 - 3.9.2014 |
zprostředkování obchodu | 28.7.2004 - 3.9.2014 |
zprostředkování služeb | 28.7.2004 - 3.9.2014 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 28.7.2004 - 3.9.2014 |
skupina 11 výroba elektřiny | 27.8.2002 - 3.9.2014 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 27.9.2001 - 3.9.2014 |
vážení zboží přepravované nákladními vozidly a kamióny | 2.4.1998 - 28.7.2004 |
silniční motorová doprava nákladní | 12.8.1997 - 3.9.2014 |
silniční motorová doprava | 6.12.1996 - 12.8.1997 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 6.12.1996 - 20.11.2001 |
zprostředkovatelská činnost | 6.12.1996 - 28.7.2004 |
podnikání v obasti nakládání s nebezpečnými odpady | 6.12.1996 - 28.7.2004 |
podnikání v oblasti nakládání s odpady | 27.7.1994 - 17.5.2005 |
předseda představenstva | Ing. Lubomír Schellong MBA |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | Hornická 1322/16c, 73564 Havířov |
člen představenstva | Ing. Jan Szturc |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2022 |
Adresa | Karolíny Světlé 1309/1b, 73601 Havířov |
člen představenstva | Tomáš Wojtyna |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2024 |
Adresa | Školní 888, 73543 Albrechtice |
člen představenstva | Lukáš Topiarz |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2023 |
Adresa | 467, 73534 Stonava |
člen představenstva | Ing. Roman Kupka |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2022 |
Adresa | Hlavní 27/2, 73542 Těrlicko |
člen představenstva | Ing. Jan Lipner |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2020 |
Adresa | Čtvercova 418/1, 73535 Horní Suchá |
člen představenstva | Mgr. et Mgr. Jan Siostrzonek |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2019 do 15.3.2024 |
Adresa | Pasecká 70, 73543 Albrechtice |
místopředseda představenstva | Lukáš Topiarz |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2019 do 30.3.2023 |
Adresa | 467, 73534 Stonava |
člen představenstva | Ing. Vavřinec Fójcik |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2021 do 15.12.2022 |
Adresa | Dlouhá 364/47, 73542 Těrlicko |
člen představenstva | Ing. Petr Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2019 do 30.6.2022 |
Adresa | Chalupnická 1254, 73541 Petřvald |
předseda představenstva | Mgr., Bc. Martin Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2021 do 30.6.2022 |
Adresa | Slezská 82/5, 73542 Těrlicko |
předseda představenstva | Bc. Martin Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2016 do 22.6.2021 |
Adresa | Slezská 82/5, 73542 Těrlicko |
člen představenstva | Ing. Vavřinec Fójcik |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 do 9.2.2021 |
Adresa | Dlouhá 364/47, 73542 Těrlicko |
člen představenstva | Ing. Jan Lipner |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 23.6.2020 |
Adresa | Čtvercova 418/1, 73535 Horní Suchá |
člen představenstva | Lukáš Topiarz |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2018 do 4.4.2019 |
Adresa | 467, 73534 Stonava |
místopředseda představenstva | Ing. Vladislav Šipula |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2018 do 4.4.2019 |
Adresa | Zátiší 412, 73543 Albrechtice |
člen představenstva | Petr Přeček |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 4.4.2019 |
Adresa | Slezská 1374, 73541 Petřvald |
člen představenstva | Ing. Vladislav Šipula |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2016 do 12.7.2018 |
Adresa | Zátiší 412, 73543 Albrechtice |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Lipka |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2016 do 8.1.2018 |
Adresa | 964, 73534 Stonava |
místopředseda představenstva | Jan Lipka |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2013 do 7.7.2016 |
Adresa | 964, 73534 Stonava |
předseda představenstva | Roman Hrabec |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2014 do 7.7.2016 |
Adresa | Okružní 1734, 73934 Šenov |
člen představenstva | Ing. Vladislav Šipula |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2015 do 7.7.2016 |
Adresa | Zátiší 412, 73543 Albrechtice |
člen představenstva | Ing. Vavřinec Fójcik |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2014 do 17.2.2016 |
Adresa | Dlouhá 364/47, 73542 Těrlicko |
člen představenstva | Ing. Jan Lipner |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2014 do 16.7.2015 |
Adresa | Čtvercova 418/1, 73535 Horní Suchá |
člen představenstva | Miloš Kývala |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2014 do 16.7.2015 |
Adresa | Na Bělidle 1170/3, 73564 Havířov |
člen představenstva | Ing. Jindřich Feber |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2014 do 22.4.2015 |
Adresa | Jarní 249, 73543 Albrechtice |
člen představenstva | Ing. Vavřinec Fójcik |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2011 do 4.9.2014 |
Adresa | Dlouhá 364/47, 73542 Těrlicko |
člen představenstva | Miloš Kývala |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2010 do 4.9.2014 |
Adresa | Na Bělidle 1170/3, 73564 Havířov |
člen představenstva | Ing. Jan Lipner |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2010 do 4.9.2014 |
Adresa | Čtvercova 418/1, 73535 Horní Suchá |
předseda představenstva | Roman Hrabec |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2011 do 4.9.2014 |
Adresa | Okružní 1734, 73934 Šenov |
člen představenstva | Ing. Jindřich Feber |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2012 do 4.9.2014 |
Adresa | Jarní 249, 73543 Albrechtice |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Lipka |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2011 do 14.10.2013 |
Adresa | Čtvercova 418/1, 73535 Horní Suchá |
člen představenstva | Ing. Jindřich Feber |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2007 do 3.1.2012 |
Adresa | Jarní 249, 73543 Albrechtice |
předseda představenstva | Ing. Pavel Kubeš |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2010 do 4.7.2011 |
Adresa | Baarova 1161/15, 70900 Ostrava |
místopředseda představenstva | Ing. Ladislav Jelen CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2006 do 4.7.2011 |
Adresa | 712, 73534 Stonava |
člen představenstva | Ing. Zdeněk Petrů |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2007 do 1.2.2011 |
Adresa | Lesní 639/2, 73542 Těrlicko |
předseda představenstva | Ing. Pavel Kubeš |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2005 do 21.6.2010 |
Adresa | Baarova 1161/15, 70900 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Jan Lipner |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2005 do 21.6.2010 |
Adresa | Čtvercova , Horní Suchá |
člen představenstva | Miloš Kývala |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2005 do 21.6.2010 |
Adresa | Na Bělidle 1170/3, 73564 Havířov |
člen představenstva | Mgr. Lydie Vašková |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2005 do 19.1.2007 |
Adresa | Ostravská 154/16, 73542 Těrlicko |
člen představenstva | Ing. Vladislav Šipula |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2003 do 19.1.2007 |
Adresa | Zátiší 412, 73543 Albrechtice |
místopředseda představenstva | Ing. CSc. Ladislav Jelen |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2002 do 2.10.2006 |
Adresa | 712, 73534 Stonava |
člen představenstva | Miloš Kývala |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2000 do 23.8.2005 |
Adresa | Na Bělidle , Havířo-Prostřední Suchá |
předseda představenstva | Ing. Pavel Kubeš |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2000 do 23.8.2005 |
Adresa | Baarova , Ostrava-Mariánské Hory |
člen představenstva | Ing. Jan Lipner |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2000 do 23.8.2005 |
Adresa | Čtvercova , Horní Suchá |
člen představenstva | Mgr. Lydie Vašková |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2000 do 23.8.2005 |
Adresa | Ostravská 154/16, 73542 Těrlicko |
člen představenstva | Juraj Legindi |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2000 do 27.8.2003 |
Adresa | Kostelní 438, 73543 Albrechtice |
člen představenstva | Ing. CSc. Ladislav Jelen |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2001 do 27.8.2002 |
Adresa | 712, 73534 Stonava |
místopředseda představenstva | Ing. Ondřej Feber |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2000 do 20.11.2001 |
Adresa | 665, 73534 Stonava |
člen představenstva | Miloš Kývala |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.1999 do 15.3.2000 |
Adresa | Na Bělidle , Havířov-Prostřední Suchá |
místopředseda představenstva | Ing. Zdeněk Horsák |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.1999 do 15.3.2000 |
Adresa | Pasecký žleb 5209, 76001 Zlín |
člen představenstva | Ing. Lubomír Gabriel |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.1998 do 15.3.2000 |
Adresa | Podlesí I 4940, 76005 Zlín |
předseda představenstva | Ing. Miroslav Rozhon |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1994 do 15.3.2000 |
Adresa | Na Parcelaci 1687, 73541 Petřvald |
člen představenstva | Vavřinec Fójcik |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1994 do 15.3.2000 |
Adresa | , Těrlicko-Horní Těrlicko 364 |
místopředseda představenstva | Karol Siwek |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.1999 do 19.10.1999 |
Adresa | Těrlická 307/65, 73535 Horní Suchá |
člen představenstva | Zdeněk Horsák |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.1999 do 19.10.1999 |
Adresa | Pasecký žleb 5209, 76001 Zlín |
místopředseda představenstva | Karol Siwek |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1994 do 24.8.1999 |
Adresa | Stonavská 63/66, 73535 Horní Suchá |
člen představenstva | Zdeněk Horsák |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1994 do 24.8.1999 |
Adresa | třída Tomáše Bati 3762, 76001 Zlín |
člen představenstva | Ing. Petr Sabella |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.1997 do 7.10.1998 |
Adresa | Moravská , Ostrava-Zábřeh |
člen představenstva | ing. Jaroslav Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.1996 do 22.5.1997 |
Adresa | Družstevní 91, 74272 Mořkov |
člen představenstva | Ing. Oldřich Holánek |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1994 do 6.12.1996 |
Adresa | Turgeněvova 1139/18, 61800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 47677287 |
---|---|
Jméno: | Depos Horní Suchá, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 27. 7. 1994 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Solecká 1321/1, Horní Suchá 73535 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 4. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 2. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 7. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 2. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 24. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 1. 6. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Wojtyna |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Topiarz |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lubomír Schellong MBA |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Kupka |
Člen statutárního orgánu: | Jan Szturc |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Lipner |
IČO: | 47677287 |
---|---|
Firma: | Depos Horní Suchá, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Horní Suchá |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 7. 1994 |
Sídlo: | Solecká 1321/1, Horní Suchá 73535 |
---|
Výroba, přenos a rozvod elektřiny |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Silniční nákladní doprava |
Skladování |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |