DENTOS, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DENTOS, spol. s r.o. (49711458) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dejvická 919/38, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 1993 DENTOS, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DENTOS, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DENTOS, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 9. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23003 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49711458 | |
Jméno: | DENTOS, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.9.1993 |
Zapsána dne: | 20.9.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 17.9.2014 - 19.5.2020 | |
Datum uzavření společenské smlouvy : 18. srpna 1993 | 20.9.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dejvická 919/38, Praha 16000, Česká republika | 7.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Dejvická 38/919, Praha 6 , Česká republika | 20.9.1993 - 7.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zhotovování, opravy a úpravy stomatologických výrobků ve stomatologické laboratoři | 20.9.1993 |
jednatel | Hana Denková |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2020 |
Adresa | J. K. Tyla 718, 25262 Horoměřice |
jednatel | Dana Barochová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2014 do 19.5.2020 |
Adresa | U zastávky 1176, 25263 Roztoky |
jednatel | Dana Barochová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2003 do 17.9.2014 |
Adresa | U zastávky 1176, Roztoky u Prahy |
jednatel | Dana Barochová |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.1993 do 15.2.2003 |
Adresa | Arabská 683, Praha 6 |
IČO: | 49711458 |
---|---|
Firma: | DENTOS, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 20. 9. 1993 |
Sídlo: | Dejvická 919/38, Praha 16000 |
---|
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. |