DENTINO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DENTINO s.r.o. (29267676) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 142, 68301 Olšany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 2. 2011 DENTINO s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DENTINO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DENTINO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 2. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 69511 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29267676 | |
Jméno: | DENTINO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.2.2011 |
Zapsána dne: | 18.2.2011 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 14.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.12.2011 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 18.2.2011 - 19.12.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 142, Olšany 68301, Česká republika | 18.2.2011 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.2.2011 |
provozování nestátního zdravotnického zařízení | 18.2.2011 |
jednatel | Stanislav Zedníček |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2013 |
Adresa | 142, 68301 Olšany |
jednatel | MDDr. Veronika Zedníčková |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2021 |
Adresa | 142, 68301 Olšany |
jednatel | MDDr. Veronika Zedníčková |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 15.4.2021 |
Adresa | 142, 68301 Olšany |
jednatel | MDDr. Veronika Majerová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2011 do 25.10.2011 |
Adresa | Rybízová 476/5, 62100 Brno |
IČO: | 29267676 |
---|---|
Firma: | DENTINO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Olšany |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 2. 2011 |
Sídlo: | 142, Olšany 68301 |
---|
Chov zvířat pro zájmový chov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání |
Zubní péče |
Poskytování ostatních osobních služeb |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |