DENTAL CZ s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DENTAL CZ s.r.o. v likvidaci (26778793) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Čs. armády 371/11, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 2003 DENTAL CZ s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DENTAL CZ s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DENTAL CZ s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 93164 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26778793 | |
Jméno: | DENTAL CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.4.2003 |
Zapsána dne: | 28.4.2003 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87 Cm 306/2024-5 ze dne 2.4.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 1.5.2024. | 20.5.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.4.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čs. armády 371/11, Praha 16000, Česká republika | 23.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Čs. armády 371/11, Praha 16000, Česká republika | 28.4.2003 - 23.4.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
vydavatelská a nakladatelská činnost | 28.4.2003 - 28.4.2003 |
specializovaný maloobchod | 28.4.2003 - 11.3.2013 |
velkoobchod | 28.4.2003 - 11.3.2013 |
reklamní činnost a marketing | 28.4.2003 - 11.3.2013 |
zprostředkování obchodu | 28.4.2003 - 11.3.2013 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 28.4.2003 - 11.3.2013 |
jednatel | Dmitry Lodkin |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2023 |
Adresa | Košická 72/4, 10100 Praha |
jednatel | Dmitry Lodkin |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 23.3.2023 |
Adresa | Na líše 784/19, 14100 Praha |
jednatel | Dmitry Lodkin |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2015 do 16.2.2016 |
Adresa | Košická 72/4, 10100 Praha |
jednatel | Dmitry Lodkin |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2005 do 23.4.2015 |
Adresa | Na líše 784/19, 14100 Praha |
první jednatel | Nikolai Koulbakov |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2003 do 21.5.2005 |
Adresa | U plynárny 770/8, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 26778793 |
---|---|
Jméno: | DENTAL CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 4. 2003 |
Člen statutárního orgánu: | Nikolay Kulbakov |
---|
IČO: | 26778793 |
---|---|
Firma: | DENTAL CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 4. 2003 |
Sídlo: | Čs. armády 371/11, Praha 16000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |