DENT HODONÍN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DENT HODONÍN s.r.o. (60724013) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kollárova 3877/8, 69501 Hodonín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 1994 a je stále aktivní. DENT HODONÍN s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o DENT HODONÍN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DENT HODONÍN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 10. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16787 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60724013 | |
Jméno: | DENT HODONÍN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.10.1994 |
Zapsána dne: | 11.10.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.10.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kollárova 3877/8, Hodonín 69501, Česká republika | 21.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kollárova 8, Hodonín , Česká republika | 11.10.1994 - 21.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.3.2017 |
provozování stomatologické laboratoře vč. výkonů v oboru metalokeramiky (viz § 62 Směrnice MZ č. 10/1986 Věstníku MZ) | 13.12.1994 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.10.1994 - 2.3.2017 |
jednatel | Lenka Hallová |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2017 |
Adresa | Kollárova 3877/8, 69501 Hodonín |
jednatel | MUDr. Tomáš Halla |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 |
Adresa | Měšťanská 3512/138, 69501 Hodonín |
jednatel | MUDr. Pavel Halla |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 |
Adresa | Kollárova 3877/8, 69501 Hodonín |
jednatel | MUDr. Tomáš Halla |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 2.3.2017 |
Adresa | Měšťanská 3512/138, 69501 Hodonín |
jednatel | MUDr. Pavel Halla |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2003 do 21.10.2016 |
Adresa | Kollárova 3877/8, Hodonín |
jednatel | MUDr. Tomáš Halla |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2003 do 21.10.2016 |
Adresa | Měšťanská 3512/138, Hodonín |
Jednatel | MUDr. Pavel Halla |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.1997 do 30.12.2003 |
Adresa | Měšťanská 138, Hodonín |
Jednatel | MUDr. Pavel Halla |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1994 do 18.9.1997 |
Adresa | Měšťanská 138, Hodonín |
IČO (identifikační číslo): | 60724013 |
---|---|
Jméno: | DENT HODONÍN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 10. 1994 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kollárova 3877/8, Hodonín 69501 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 9. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 5. 2000 |
Zánik oprávnění | 13. 6. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Pavel Halla |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lenka Hallová |
IČO: | 60724013 |
---|---|
Firma: | DENT HODONÍN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Hodonín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 10. 1994 |
Sídlo: | Kollárova 3877/8, Hodonín 69501 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. |