Denizati s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Denizati s.r.o. (29122350) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pražská 5600, 43001 Chomutov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 11. 2011 Denizati s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Denizati s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Denizati s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 16. 11. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 43607 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29122350 | |
Jméno: | Denizati s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.11.2011 |
Zapsána dne: | 16.11.2011 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 5.4.2019 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 8.7.2014 - 5.4.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.11.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 5600, Chomutov 43001, Česká republika | 5.4.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Lochotínská 1108/18, Plzeň 30100, Česká republika | 8.7.2014 - 5.4.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 8.7.2014 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 16.11.2011 - 8.7.2014 |
jednatel | Daniel Ježek |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2019 |
Adresa | Josefa Ressla 1790/9, 43401 Most |
jednatel | Jana Šilhánková |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2019 |
Adresa | Winterova 5774, 43003 Chomutov |
Jednatel | Jiří Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2015 do 5.4.2019 |
Adresa | Chomutovská 2232/22, 43401 Most |
Jednatel | Jiří Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 5.3.2015 |
Adresa | tř. Budovatelů 3075/134, 43401 Most |
Jednatel | Ing. Jaroslav Volmut |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2014 do 24.7.2014 |
Adresa | 168, 43111 Vysoká Pec |
jednatel | Ing. Jaroslav Volmut |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2013 do 8.7.2014 |
Adresa | 168, 43111 Vysoká Pec |
jednatel | Ing. Jaroslav Volmut |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2011 do 21.12.2013 |
Adresa | Jugoslávská 1641, 43401 Most |
jednatel | Mgr. Lukáš Zscherp |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2011 do 29.12.2011 |
Adresa | Do Kytorek 146, 33011 Třemošná |
IČO: | 29122350 |
---|---|
Firma: | Denizati s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Chomutov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 11. 2011 |
Sídlo: | Pražská 5600, Chomutov 43001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |