DEMID, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DEMID, s.r.o. v likvidaci (28486293) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Plzeňská 628/121, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 11. 2008 DEMID, s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DEMID, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DEMID, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 11. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 145093 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28486293 | |
Jméno: | DEMID, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.11.2008 |
Zapsána dne: | 7.11.2008 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87 Cm 173/2024-5 ze dne 14.3.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13.4.2024. | 6.5.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.6.2011 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 7.11.2008 - 21.6.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 628/121, Praha 15000, Česká republika | 7.11.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.6.2009 |
Jednatel | Alexander Esin |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 |
Adresa | , Volgograd, Tulaka 1/a - 49 |
jednatel | Yana Abalyan |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 |
Adresa | , Komsomolskaja 10-134, Volgograd |
jednatel | Evgeny Mironov |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 |
Adresa | , Prospekt Žukova 88-112, Volgograd |
jednatel | Dmitry Mironov |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 |
Adresa | , Kosmonavtov 33-54, Volgograd |
jednatel | Liliya Davtyan |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 |
Adresa | , Kaspijskaja 7, Volgograd |
jednatel | Alina Davtyan |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 |
Adresa | , Kaspijskaja 7, Volgograd |
Jednatel | Alexander Esin |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2008 do 21.6.2011 |
Adresa | , Volgograd, prospekt Žukova 100/95 |
IČO: | 28486293 |
---|---|
Firma: | DEMID, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 11. 2008 |
Sídlo: | Plzeňská 628/121, Praha 15000 |
---|
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Shromažďování, úprava a rozvod vody |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Skladování |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |