DELTA cs spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DELTA cs spol. s r.o. (45313261) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Blanseku 531/10, 14300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 1. 1992 a je stále aktivní. DELTA cs spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o DELTA cs spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DELTA cs spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 1. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7064 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45313261 | |
Jméno: | DELTA cs spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.1.1992 |
Zapsána dne: | 24.1.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 9.1.1992 | 24.1.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.1.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Blanseku 531/10, Praha 14300, Česká republika | 8.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Blanseku 10, Praha 4 , Česká republika | 23.3.1998 - 8.11.2016 |
Adresa: | Holečkova 47, Praha 5 , Česká republika | 13.5.1994 - 23.3.1998 |
Adresa: | Záhřebská 21, Praha 2 , Česká republika | 26.6.1992 - 13.5.1994 |
Adresa: | Souběžná IV/25 , Praha 5 - Jinonice 15000, Česká republika | 24.1.1992 - 26.6.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.2.2010 |
hostinská činnost | 14.3.1995 - 23.3.1998 |
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii camp | 14.3.1995 - 23.3.1998 |
projektová činnost v investiční výstavbě | 13.5.1994 - 23.3.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 13.5.1994 - 2.2.2010 |
- provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) | 24.1.1992 |
- provádění bytových a občanských staveb | 24.1.1992 |
- provádění průmyslových staveb | 24.1.1992 |
- realitní kancelář a správa nemovitostí | 24.1.1992 - 2.2.2010 |
jednatel | Stepan Lisickij |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2016 |
Adresa | Na Blanseku 531/10, 14300 Praha |
jednatel | Stepan Lisickij,Dat.Nar.12.8.1961 |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.1998 do 8.11.2016 |
Adresa | Na Blanseku 10, Praha 4 |
jednatel | Štěpán Popelka |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.1992 do 23.3.1998 |
Adresa | V Zahradách 26/839, Praha 8 |
Společník | MUDr. Věra Popelková |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.1992 do 24.1.1992 |
Adresa | okr. Příbram , 26233 Solenice 48 |
Společník | Štěpán Popelka |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.1992 do 24.1.1992 |
Adresa | V Zahradách 26/839, 18000 Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 45313261 |
---|---|
Jméno: | DELTA cs spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 1. 1992 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Na Blanseku 531/10, Praha 14300 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 10. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 15. 6. 1996 |
Ukončení oprávnění | 15. 6. 1996 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 23. 5. 1996 |
Ukončení oprávnění | 23. 5. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1992 |
Zánik oprávnění | 17. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1992 |
Zánik oprávnění | 17. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1992 |
Zánik oprávnění | 17. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 1992 |
Zánik oprávnění | 17. 1. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Stepan Lisickij |
---|
IČO: | 45313261 |
---|---|
Firma: | DELTA cs spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 1. 1992 |
Sídlo: | Na Blanseku 531/10, Praha 14300 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |