DELI Sportactive s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DELI Sportactive s.r.o. (63490005) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bratislavská 1647/3, 69501 Hodonín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 1995 a je stále aktivní. DELI Sportactive s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DELI Sportactive s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DELI Sportactive s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 13. 12. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21690 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63490005 | |
Jméno: | WIT - ART, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.12.1995 |
Zapsána dne: | 13.12.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 5.4.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 5.4.2014 - 8.12.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.12.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bratislavská 1647/3, Hodonín 69501, Česká republika | 8.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Ke Koupališti 847/12, Lužice 69618, Česká republika | 5.4.2014 - 8.12.2021 |
Adresa: | U Kyjovky 4, Hodonín 69501, Česká republika | 21.5.2003 - 5.4.2014 |
Adresa: | U Zásady 22, Rohatec 69601, Česká republika | 12.2.1998 - 21.5.2003 |
Adresa: | U Zastávky 22, Rohatec 69601, Česká republika | 19.1.1998 - 12.2.1998 |
Adresa: | Bratislavská 1, Hodonín 69501, Česká republika | 13.12.1995 - 19.1.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činností: - Velkoobchod a maloobchod; - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti; | 8.12.2021 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 17.9.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 17.9.2014 - 8.12.2021 |
projektová činnost ve výstvabě | 17.9.2014 - 8.12.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.4.2014 - 8.12.2021 |
hostinská činnost | 30.4.2002 |
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici | 30.4.2002 - 5.4.2014 |
velkoobchod | 30.4.2002 - 5.4.2014 |
specializovaný maloobchod | 30.4.2002 - 5.4.2014 |
maloobchod tabákovými výrobky | 30.4.2002 - 5.4.2014 |
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy | 18.4.1996 - 5.4.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 13.12.1995 - 5.4.2014 |
jednatel | JUDr. Ludmilla Isabella Varmužová |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2023 |
Adresa | Pařížská 66/13, 11000 Praha |
jednatel | JUDr. Ludmila Varmužová |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2021 do 15.11.2023 |
Adresa | Pařížská 66/13, 11000 Praha |
jednatel | Ing. Karel Martinek |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2014 do 8.12.2021 |
Adresa | Ke Koupališti 847/12, 69618 Lužice |
jednatel | Ing. Karel Martinek |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2003 do 17.9.2014 |
Adresa | Ke Koupališti 847/12, Lužice |
jednatel | ing. Radek Elbl |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2003 do 5.4.2014 |
Adresa | Slavíkova 5, Hodonín |
jednatel | ing. Lubomír Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1998 do 21.5.2003 |
Adresa | U Zásady 22, 69601 Rohatec |
jednatel | ing. Lubomír Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.1995 do 16.4.1998 |
Adresa | Náměstí osvobození 5, 69501 Hodonín |
jednatel | Ivan Staňo |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.1995 do 19.1.1998 |
Adresa | Sacharova 20, 69501 Hodonín |
IČO (identifikační číslo): | 63490005 |
---|---|
Jméno: | DELI Sportactive s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 12. 1995 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Ke Koupališti 847/12, Lužice 69618 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 7. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 7. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 7. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 2. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 2. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 3. 2002 |
Zánik oprávnění | 25. 7. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2002 |
Zánik oprávnění | 25. 7. 2003 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 11. 1. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Karel Martinek |
---|
IČO: | 63490005 |
---|---|
Firma: | DELI Sportactive s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Hodonín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 12. 1995 |
Sídlo: | Bratislavská 1647/3, Hodonín 69501 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Univerzální administrativní činnosti |
Provozování sportovních zařízení |