Delemont Casa s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Delemont Casa s.r.o. (27595374) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vídeňská 423/123, 14800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 9. 2006 a je stále aktivní. Delemont Casa s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Delemont Casa s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Delemont Casa s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 9. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 117729 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27595374 | |
Jméno: | Delemont Casa s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.9.2006 |
Zapsána dne: | 15.9.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.9.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vídeňská 423/123, Praha 4 14800, Česká republika | 16.3.2007 |
---|---|---|
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 15.9.2006 - 16.3.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod | 7.12.2007 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 7.12.2007 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 7.12.2007 |
zprostředkování obchodu a služeb | 15.9.2006 |
realitní činnost | 15.9.2006 |
jednatel | Sylva Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2013 |
Adresa | Průhonická 1188, 25242 Jesenice |
jednatel | Hynek Čech |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2007 do 9.7.2013 |
Adresa | Vídeňská 423/123, 14800 Praha 4 |
jednatel | Hynek Čech |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2006 do 16.3.2007 |
Adresa | Jeřabinová 295/13, 15000 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 27595374 |
---|---|
Jméno: | Delemont Casa s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 9. 2006 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vídeňská 423/123, Praha 14800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 9. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 11. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 11. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 11. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Sylva Čechová |
---|
IČO: | 27595374 |
---|---|
Firma: | Delemont Casa s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Kunratice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 9. 2006 |
Sídlo: | Vídeňská 423/123, Praha 14800 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Skladování |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |