DEKRA kvalifikace a poradenství s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DEKRA kvalifikace a poradenství s.r.o. v likvidaci (28387091) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Türkova 1001/9, 14900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 2008 a je stále aktivní. DEKRA kvalifikace a poradenství s.r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o DEKRA kvalifikace a poradenství s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DEKRA kvalifikace a poradenství s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 4. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 137954 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28387091 | |
Jméno: | DEKRA kvalifikace a poradenství s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.4.2008 |
Zapsána dne: | 30.4.2008 | |
Jediný společník společnosti DEKRA kvalifikace a poradenství s.r.o. rozhodl dne 13.12.2022 o zrušení společnosti DEKRA kvalifikace a poradenství s.r.o. s likvidací a jejím vstupu do likvidace ke dni 19.12.2022. Věřitelé dotčeni touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky v zákonné lhůtě podle § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na adresu společnosti: DEKRA kvalifikace a poradenství s.r.o., Praha 4 - Chodov, Türkova 1001/9, PSČ 149 00. | 21.12.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.4.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Türkova 1001/9, Praha 4 14900, Česká republika | 25.11.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1 11000, Česká republika | 23.6.2008 - 25.11.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování zaměstnání | 29.8.2008 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obor činnosti: poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 11.7.2008 - 5.6.2023 |
jednatel | Suzana Bernhard |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2010 |
Adresa | , Merzhausen, Herchersgarten 32, 79249 |
jednatel | PhDr. Radoslav Sekerka |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2008 |
Adresa | Riazanská 673/83, 83103 Bratislava |
jednatel | Jürgen Clemens Nusser |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2008 do 9.4.2010 |
Adresa | Kastanienstr. 7, 76316 Malsch |
jednatel | PhDr. Radoslav Sekerka |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2008 do 15.10.2008 |
Adresa | 259, 03841 Košťany nad Turcom |
IČO (identifikační číslo): | 28387091 |
---|---|
Jméno: | DEKRA kvalifikace a poradenství s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 4. 2008 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Türkova 1001/9, Praha 14900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 7. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Suzana Bernhard |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | PhDr. Radoslav Sekerka |
IČO: | 28387091 |
---|---|
Firma: | DEKRA kvalifikace a poradenství s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 30. 4. 2008 |
Sídlo: | Türkova 1001/9, Praha 14900 |
---|
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Činnosti související se zaměstnáním |