DEKOS, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DEKOS, spol. s r.o. (47671947) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hlavní 119, 73543 Albrechtice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 1993 DEKOS, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DEKOS, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DEKOS, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5301 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47671947 | |
Jméno: | DEKOS, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.1.1993 |
Zapsána dne: | 15.1.1993 | |
Usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 28.5.2002 čj. 28 E 1247/2001-14 nabylo právní moci dne 27.8.2002. | 23.9.2002 | |
Usnesením Okresní soudu ve Frýdku-Místku ze dne 28.5.2002, čj. 28 E 1247/2001-14 byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku obchodní společnosti DEKOS, spol. s r.o. se sídlem v Třinci, Nádražní 3, IČ: 47671947 ve prospěch oprávněného Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku se sídlem ve Frýdku-Místku, ul. Pionýrů 1257 k uspokojení pohledávky v celkové výši 10 513,- Kč. Správcem podniku byla ustanovena Mgr. Eva Budínová, advokátka se sídlem ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 1199. | 19.6.2002 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlavní 119, Albrechtice 73543, Česká republika | 13.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 3, Třinec 73961, Česká republika | 15.1.1993 - 12.5.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.5.2009 |
jednatel | Jana Pierchałová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2015 |
Adresa | Hlavní 119, 73543 Albrechtice |
jednatel | Jana Pierchałova |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2009 do 25.11.2015 |
Adresa | 119, 73543 Albrechtice |
jednatel | Jana Pierchałová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2004 do 16.5.2009 |
Adresa | 119, 73543 Albrechtice |
jednatel | Jana Miczková |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1993 do 12.5.2004 |
Adresa | 119, 73543 Albrechtice |
IČO: | 47671947 |
---|---|
Firma: | DEKOS, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Albrechtice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 1. 1993 |
Sídlo: | Hlavní 119, Albrechtice 73543 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |