DEINA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DEINA s.r.o. (62062549) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vrchovinská 944, 54901 Nové Město nad Metují. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 1994 a je stále aktivní. DEINA s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o DEINA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DEINA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 22. 12. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7379 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62062549 | |
Jméno: | DEINA společnost s ručením omezeným (ve zkratce Deina s.r.o.) | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.12.1994 |
Zapsána dne: | 22.12.1994 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena zakladatelskou listinou formou notářského zápisu ze dne 8. 12. 1994 podle zák. č. 513/91 Sb. | 22.12.1994 - 25.10.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.12.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vrchovinská 944, Nové Město nad Metují 54901, Česká republika | 25.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 74, Čistá u Horek 51235, Česká republika | 20.10.2016 - 25.10.2016 |
Adresa: | , 537 01 Chrudim, Palackého 314 , Česká republika | 30.9.2003 - 16.7.2007 |
Adresa: | Poděbradova 68, Chrudim 53701, Česká republika | 26.8.1999 - 30.9.2003 |
Adresa: | , Pilníkov 328, okr.Trutnov 54242, Česká republika | 22.12.1994 - 26.8.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.10.2016 |
Nákup a prodej zboží - obchodní činnost | 22.12.1994 - 26.8.1999 |
Činnost organizačních a ekonomických poradců | 22.12.1994 - 25.10.2016 |
Jednatel | Ing. Vladimír Prokeš |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 |
Adresa | Vrchovinská 944, 54901 Nové Město nad Metují |
Jednatel | Marika Peterková |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 |
Adresa | 74, 51235 Čistá u Horek |
Jednatel | Marika Peterková |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 do 25.10.2016 |
Adresa | 74, 51235 Čistá u Horek |
Jednatel | Marika Peterková |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2003 do 31.10.2015 |
Adresa | 74, 51235 Čistá u Horek |
Jednatel | Ing. Vladimír Prokeš |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.1999 do 30.9.2003 |
Adresa | 78, 54376 Chotěvice |
Jednatel | Ing. Vladimír Prokeš |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.1994 do 26.8.1999 |
Adresa | , 54242 Pilníkov 328, okr. Trutnov |
IČO (identifikační číslo): | 62062549 |
---|---|
Jméno: | DEINA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 12. 1994 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vrchovinská 944, Nové Město nad Metují 54901 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 12. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 19. 7. 1999 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Prokeš |
---|
IČO: | 62062549 |
---|---|
Firma: | DEINA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Nové Město nad Metují |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 12. 1994 |
Sídlo: | Vrchovinská 944, Nové Město nad Metují 54901 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |