Deim + Klim s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Deim + Klim s.r.o. (26173808) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Maninách 865/13, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 5. 2000 Deim + Klim s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Deim + Klim s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Deim + Klim s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 5. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 76889 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26173808 | |
Jméno: | Deim + Klim s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.5.2000 |
Zapsána dne: | 2.5.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.5.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Maninách 865/13, Praha 17000, Česká republika | 24.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Maninách 13, Praha 7 17000, Česká republika | 2.5.2000 - 24.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných,než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor. | 2.5.2000 |
jednatel | Heinz Klim |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 |
Adresa | Terronská 659/39, 16000 Praha |
jednatel | Heinz Klim |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2007 do 24.11.2016 |
Adresa | Terronská 659/39, 16000 Praha 6 |
jednatel | Heinz Klim |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2003 do 15.8.2007 |
Adresa | nám.Svobody 1/728, Praha 6 |
jednatel | Hienz Klim |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2002 do 5.8.2003 |
Adresa | nám.Svobody 1/728, Praha 6 |
jednatel | Hienz Klim |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2000 do 1.3.2002 |
Adresa | Tusarova 34, 17000 Praha 7 |
IČO: | 26173808 |
---|---|
Firma: | Deim + Klim s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 2. 5. 2000 |
Sídlo: | Na Maninách 865/13, Praha 17000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |