DEFRAN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DEFRAN s.r.o. (24750182) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Litevská 1174/8, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 10. 2010 a je stále aktivní. DEFRAN s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DEFRAN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DEFRAN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 10. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 171221 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24750182 | |
Jméno: | DEFRAN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.10.2010 |
Zapsána dne: | 13.10.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.10.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Litevská 1174/8, Praha 10000, Česká republika | 18.3.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Vlastina 850/36, Praha 6 16100, Česká republika | 13.10.2010 - 18.3.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.10.2010 |
jednatel | Bogdan Kudlovskyy |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2010 |
Adresa | , Poberežzja, Chmelnického 15 |
jednatel | Igor Pankiv |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2010 |
Adresa | , Javoriv |
jednatel | Vasyl Shtayer |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2010 |
Adresa | , Deljatyn, Prut 97 |
jednatel | Ivan Ilkiv |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2010 do 31.3.2015 |
Adresa | , Suchodil, Lesi Ukrajinky 94 |
jednatel | Yuriy Ilkiv |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2010 do 31.3.2015 |
Adresa | , Suchodil, Lesi Ukrajinky 94 |
IČO (identifikační číslo): | 24750182 |
---|---|
Jméno: | DEFRAN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 10. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Litevská 1174/8, Praha 10000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 10. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Bogdan Kudlovskyy |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Shtayer |
Člen statutárního orgánu: | Igor Pankiv |
IČO: | 24750182 |
---|---|
Firma: | DEFRAN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 13. 10. 2010 |
Sídlo: | Litevská 1174/8, Praha 10000 |
---|
Výroba konstrukčních kovových výrobků |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Skladování |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |