Decison Point s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Decison Point s.r.o. (01475461) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Hřebenkách 815/130, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 3. 2013 a je stále aktivní. Decison Point s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Decison Point s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Decison Point s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 3. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 207013 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01475461 | |
Jméno: | Semantica.cz s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.3.2013 |
Zapsána dne: | 6.3.2013 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.3.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.3.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Hřebenkách 815/130, Praha 15000, Česká republika | 28.3.2024 |
---|---|---|
Adresa: | U strže 270/8, Praha 14000, Česká republika | 20.3.2013 - 28.3.2024 |
Adresa: | Polská 1211/26, Praha 12000, Česká republika | 6.3.2013 - 20.3.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.3.2013 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 6.3.2013 |
jednatel | Roman Faldus, DIS |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2024 |
Adresa | 31, 43201 Kadaň |
jednatel | Martin Hajn |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2024 do 27.8.2024 |
Adresa | Radlická 2343/48, 15000 Praha |
jednatel | Jakub Klímek |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2013 do 28.3.2024 |
Adresa | Čs. armády 787/18, 16000 Praha |
jednatel | Tomáš Knap |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2021 do 28.3.2024 |
Adresa | Jižní VII 737/22, 14100 Praha |
jednatel | Tomáš Knap |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2013 do 20.6.2021 |
Adresa | Lucemburská 1023/2, 13000 Praha |
jednatel | Helena Asor |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2013 do 20.3.2013 |
Adresa | Vysočanská 240/107, 19000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 01475461 |
---|---|
Jméno: | Decison Point s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 3. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Hřebenkách 815/130, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 3. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Faldus |
---|
IČO: | 01475461 |
---|---|
Firma: | Decison Point s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 3. 2013 |
Sídlo: | Na Hřebenkách 815/130, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |