DEASS - inženýring, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DEASS - inženýring, s.r.o. v likvidaci (25084216) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bryksova 775/41, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 1996 DEASS - inženýring, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DEASS - inženýring, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DEASS - inženýring, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 10. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 48313 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25084216 | |
Jméno: | DEASS - inženýring, s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.10.1996 |
Zapsána dne: | 18.10.1996 | |
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6.2.2015, č.j. 72 Cm 209/2014-14, které nabylo právní moci dne 11.3.2015 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. | 19.3.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.10.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bryksova 775/41, Praha 19800, Česká republika | 28.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Bryksova 775, Praha 9 - Černý Most II , Česká republika | 10.11.1999 - 28.11.2015 |
Adresa: | Kubištova 1, Praha 4 14000, Česká republika | 18.10.1996 - 10.11.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze l, 2 a 3 cit. zákona) | 18.10.1996 - 26.5.2014 |
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) | 18.10.1996 - 26.5.2014 |
jednatel | Aladin Telalagić |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2015 |
Adresa | Krolmusova 1755, 25263 Roztoky |
jednatel | Edina Bravo |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2020 |
Adresa | Krolmusova 1755, 25263 Roztoky |
jednatel | Edina Bravo |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2015 do 7.10.2020 |
Adresa | Žitná 606/29, 11000 Praha |
jednatel | Aladin Telalagič |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1999 do 28.11.2015 |
Adresa | Mansfeldova 7931, Praha 9 |
jednatel | Edina Bravo-Telalagič, R.R. 595425/1930 |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1999 do 28.11.2015 |
Adresa | Mansfeldova 793, Praha 9 |
jednatel | Aladin Telalagič nar. 21.8.1954 |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.1996 do 10.11.1999 |
Adresa | Kubištova 1, 14000 Praha 4 |
IČO: | 25084216 |
---|---|
Firma: | DEASS - inženýring, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 10. 1996 |
Sídlo: | Bryksova 775/41, Praha 19800 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |