DEA Energetická agentura, s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DEA Energetická agentura, s.r.o., v likvidaci (41539656) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Benešova 425, 66442 Modřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 8. 1991 a již ukončila svou činnost. DEA Energetická agentura, s.r.o., v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DEA Energetická agentura, s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DEA Energetická agentura, s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 2. 8. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2078 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41539656 | |
Jméno: | DEA Energetická agentura, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.8.1991 |
Zapsána dne: | 2.8.1991 | |
Dne 24.6.2019 rozhodl jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti DEA Energetická agentura, s.r.o. o zrušení společnosti DEA Energetická agentura, s.r.o. s likvidací, s účinností ke dni 1.7.2019 a jmenoval likvidátora. | 1.7.2019 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 1.7.2014 - 5.11.2015 | |
Výše vkladů společníků : | 16.12.1993 - 12.1.1995 | |
Ing. Libor Sekerka, Benešova 425, Brno ..... 20.000 Kč, splaceno 20.000 Kč | 16.12.1993 - 12.1.1995 | |
Ing. Jan Mega, Tyršova 443, Modřice ..... 20.000 Kč, splace- no 20.000 Kč | 16.12.1993 - 12.1.1995 | |
Ivana Chouňová, Dvorecké nám. 596/1, Praha ..... 20.000 Kč, splaceno 20.000 Kč | 16.12.1993 - 12.1.1995 | |
Martin Štěpán, Zlešická 1847, Praha ..... 20.000 Kč, splace- no 20.000 Kč | 16.12.1993 - 12.1.1995 | |
Ing. Karel Řeháček, Angelovova 3171, Praha ..... 20.000 Kč, splaceno 20.000 Kč | 16.12.1993 - 12.1.1995 | |
Ing. Jan Česák, Drahobejlova 1249, Praha ..... 20.000 Kč, splaceno 20.000 Kč | 16.12.1993 - 12.1.1995 | |
Výše vkladu společníků : - ing. Libor Sekerka Kčs 20 000,- - ing. Jan Mega Kčs 20 000,- - Ivana Chouňová Kčs 20 000,- - Martin Štěpán Kčs 20 000,- - ing. Karel Řeháček Kčs 20 000,- - ing. Jan Česák Kčs 20 000,- | 22.4.1992 - 16.12.1993 | |
Základní jmění společnosti činí Kčs 120 000,- | 22.4.1992 - 12.1.1995 | |
Způsob podepisování : k názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z jednatelů. | 22.4.1992 - 9.2.1995 | |
Zapisuje se odštěpný závod společnosti Název odštěpného závodu : DEA ENERGETICKÁ AGENTURA PRAHA, spol. s.r.o. Sídlo : Praha, Klecany 75 Ředitel : ing. Karel Řeháček Praha 4, Angelovova 3171 | 22.4.1992 - 9.2.1995 | |
Kmenové jmění společnosti činí: 100.000,- Kčs Výše vkladů: Ing.Libor Sekerka........50.000.- Kčs Ing. Jan Mega............50.000,- Kčs | 2.8.1991 - 22.4.1992 | |
Podepisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv ze společníků. | 2.8.1991 - 22.4.1992 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení společnosti s ručením omezeným ze dne 29.7.1991. | 2.8.1991 - 1.7.2014 |
Základní kapitál | 800 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.8.2005 | |
Základní kapitál | 1 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.1.2000 - 3.8.2005 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.1.1995 - 28.1.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Benešova 425, Modřice 66442, Česká republika | 5.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Benešova 425 , Modřice u Brna 66442, Česká republika | 2.12.1997 - 4.4.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 28.8.2013 |
Projektová činnost ve výstavbě | 23.3.2011 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 23.3.2011 |
Činnost účetních poradců, vedení daňové evidence | 23.3.2011 |
Vodoinstalatérství, topenářství | 23.3.2011 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.3.2011 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 23.3.2011 |
vodoinstalatérství | 22.6.1999 - 23.3.2011 |
topenářství | 22.6.1999 - 23.3.2011 |
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování | 22.6.1999 - 23.3.2011 |
inženýrská činnost | 22.6.1999 - 23.3.2011 |
poradenská a konzultační činnost v energetice | 22.6.1999 - 23.3.2011 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 2.12.1997 - 23.3.2011 |
výroba, instalace a opravy elektrických zařízení | 2.12.1997 - 23.3.2011 |
montáž měřidel | 2.12.1997 - 23.3.2011 |
poskytování software | 2.12.1997 - 23.3.2011 |
činnost ekonomických a účetních poradců | 2.12.1997 - 23.3.2011 |
montáž a opravy měřící a regulační techniky | 16.12.1993 - 2.12.1997 |
obchodní činnost | 16.12.1993 - 23.3.2011 |
poradenská a konzultační činnost | 16.12.1993 - 23.3.2011 |
projektová činnost v investiční výstavbě | 16.12.1993 - 23.3.2011 |
-poradenská a konzultační činnost a diagnostické služby v oblasti tepelného hospodářství -obchodní a zprostředkovatelská činnost v oblasti tepelného a vodního hospodářství, v oblasti spotřebního zboží a průmyslu a v oblasti elektrotechniky -inženýrská činnost v oblasti tepelného hospodářství | 2.8.1991 - 16.12.1993 |
-projektová činnost v oblasti tepelného hospodářství | 2.8.1991 - 16.12.1993 |
-zahraničně obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení | 2.8.1991 - 16.12.1993 |
jednatel | ing. Libor Sekerka |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 |
Adresa | Benešova 425, 66442 Modřice |
jednatel | Ing. Jaroslav Halamíček |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 1.7.2019 |
Adresa | Jiráskova 219/12, 60200 Brno |
jednatel | Ing. Libor Sekerka |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2000 do 5.11.2015 |
Adresa | Benešova 425, Modřice |
jednatel | RNDr. Tomáš Chudoba |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2014 do 5.11.2015 |
Adresa | Cikánkova 351/2, 62100 Brno |
jednatel | RNDr. Tomáš Chudoba |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2002 do 1.7.2014 |
Adresa | Kubánská 7, 61600 Brno |
jednatel | Ing. Hana Kuklínková |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1998 do 27.3.2002 |
Adresa | Vránova 131, Brno |
jednatel | ing. Libor Sekerka |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1992 do 28.1.2000 |
Adresa | Benešova 425, 66442 Brno |
jednatel | Ing. Jan Mega |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.1995 do 8.6.1998 |
Adresa | Tyršova 443 , 66442 Modřice u Brna |
jednatel | ing. Jan Česák |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1992 do 9.2.1995 |
Adresa | Drahobejlova 1249, 19000 Praha |
společník | Ivana Chouňová |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1992 do 12.1.1995 |
Adresa | Dvorecké náměstí 596/1, 14700 Praha |
společník | ing. Karel Řeháček |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1992 do 12.1.1995 |
Adresa | Angelovova 3171, Praha |
společník | ing. Jan Mega |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.1991 do 22.4.1992 |
Adresa | Tyršova 443, 66442 Modřice |
stautární org.-společník | Sekerka Libor, Ing. |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.1991 do 22.4.1992 |
Adresa | Benešova 425, 66442 Modřice |
společník | Martin Š T Ě P Á N |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1992 do 22.4.1992 |
Adresa | Zlešická 1847, 14900 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 41539656 |
---|---|
Jméno: | DEA Energetická agentura, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 8. 1991 |
Celkový počet živností: | 20 |
Aktivních živností: | 7 |
Sídlo: | Benešova 425, Modřice 66442 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 12. 8. 2013 |
Přerušeno od | 16. 12. 2019 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1999 |
Přerušeno od | 16. 12. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1999 |
Přerušeno od | 12. 2. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1997 |
Přerušeno od | 12. 2. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Přerušeno od | 12. 2. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Přerušeno od | 12. 2. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Přerušeno od | 16. 12. 2019 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 25. 9. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 1999 |
Zánik oprávnění | 25. 9. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 11. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 5. 6. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Libor Sekerka |
---|
IČO: | 41539656 |
---|---|
Firma: | DEA Energetická agentura, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Modřice |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 8. 1991 |
Sídlo: | Benešova 425, Modřice 66442 |
---|
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. |
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |