DDS - DNA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DDS - DNA s.r.o. (00540803) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K vodě 3200/3, 10600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 6. 1990 a je stále aktivní. DDS - DNA s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o DDS - DNA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DDS - DNA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 6. 1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 36 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00540803 | |
Jméno: | DDS - DNA diagnostik system, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.6.1990 |
Zapsána dne: | 21.6.1990 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 6.6.1990. | 21.6.1990 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.6.1990 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K vodě 3200/3, Praha 10600, Česká republika | 24.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Na Hanspaulce 798/39, Praha 16000, Česká republika | 21.9.2016 - 24.3.2021 |
Adresa: | Na Hanspaulce 39, Praha 6 16000, Česká republika | 21.6.1990 - 21.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 7.7.2021 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 7.7.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.3.2021 |
výzkum, vývoj a prodej diagnostických metod, výzkum, vývoj, výroba a prodej diagnostickách přístrojů a příslušenství, zprostředkovatelské a obstaravatelské služby a poradenská činnost | 21.6.1990 - 24.3.2021 |
Jednatel | Petr Capoušek |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2021 |
Adresa | Podle náhonu 3224/63, 14100 Praha |
Jednatel | Václav Suk |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2023 |
Adresa | Podle náhonu 3224/63, 14100 Praha |
Jednatel | Václav Suk |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2021 do 28.5.2023 |
Adresa | Řipská 1615/22, 13000 Praha |
Jednatel | Jakub Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2020 do 7.7.2021 |
Adresa | Záběhlická 3303/60, 10600 Praha |
Petr Capoušek | |
Ve funkci | od 24.2.2016 do 24.3.2021 |
Adresa | Podle náhonu 3224/63, 14100 Praha |
Jednatelé | JUDr. Lukáš Kárník |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2013 do 30.12.2020 |
Adresa | Třešňovka 1708, 25263 Roztoky |
Petr Capoušek | |
Ve funkci | od 11.12.2013 do 24.2.2016 |
Adresa | Slivenecká 61/14, 15200 Praha |
Petr Capoušek | |
Ve funkci | od 21.6.1990 do 11.12.2013 |
Adresa | Slivenecká 14, 15200 Praha 5 |
Jednatelé | JUDr. Lukáš Kárník |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1990 do 4.8.2013 |
Adresa | Někrasova 3, 16000 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 00540803 |
---|---|
Jméno: | DDS - DNA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 6. 1990 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | K vodě 3200/3, Praha 10600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2021 |
IČO: | 00540803 |
---|---|
Firma: | DDS - DNA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 6. 1990 |
Sídlo: | K vodě 3200/3, Praha 10600 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |