DDL s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DDL s.r.o. (25417452) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 549, 40337 Petrovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 5. 2000 DDL s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DDL s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DDL s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 17. 5. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16814 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25417452 | |
Jméno: | DDL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.5.2000 |
Zapsána dne: | 17.5.2000 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.5.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 549, Petrovice 40337, Česká republika | 30.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | č. 549, Petrovice 40337, Česká republika | 26.11.2009 - 30.9.2016 |
Adresa: | č. 466, Petrovice 40337, Česká republika | 17.5.2000 - 26.11.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.9.2016 - 1.6.2022 |
zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží a služeb | 17.5.2000 - 30.9.2016 |
Jednatel | Vladislav Dedera |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2018 |
Adresa | 178, 40335 Libouchec |
Jednatel | Vladislav Dedera |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 18.11.2018 |
Adresa | 450, 40335 Libouchec |
Jednatel | Vladislav Dedera |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 18.11.2018 |
Adresa | 450, 40335 Libouchec |
Jednatel | Vladislav Dedera |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2009 do 26.2.2016 |
Adresa | 565, 40336 Tisá |
Jednatel | Petr Helebrant |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2000 do 26.11.2009 |
Adresa | č. 466, 40337 Petrovice |
IČO: | 25417452 |
---|---|
Firma: | DDL s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Petrovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 5. 2000 |
Sídlo: | 549, Petrovice 40337 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |