DDKK Corp a.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DDKK Corp a.s., v likvidaci (24150541) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Školská 689/20, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 8. 2011 a je stále aktivní. DDKK Corp a.s., v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DDKK Corp a.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DDKK Corp a.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 8. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 17444 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24150541 | |
Jméno: | DDKK Corp a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 24.8.2011 |
Zapsána dne: | 24.8.2011 | |
Obchodní společnost byla zrušena rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 19.3.2024 a ke dni 19.3.2024 vstoupila do likvidace. | 23.3.2024 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 15.7.2014 - 18.7.2018 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 15.7.2014 - 18.7.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.7.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 24.8.2011 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 15.7.2014 |
akcie na majitele | 10 000 Kč | 200 | 24.8.2011 - 15.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Školská 689/20, Praha 11000, Česká republika | 29.12.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Hradčanské náměstí 61/11, Praha 11800, Česká republika | 18.7.2018 - 29.12.2022 |
Adresa: | Platnéřská 88/9, Praha 11000, Česká republika | 21.1.2016 - 18.7.2018 |
Adresa: | Loretánské náměstí 109/3, Praha 11800, Česká republika | 29.8.2014 - 21.1.2016 |
Adresa: | Krakovská 1366/25, Praha 11000, Česká republika | 24.10.2012 - 29.8.2014 |
Adresa: | Radlická 663/28, Praha 15000, Česká republika | 24.8.2011 - 24.10.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. | 23.3.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského podnikání | 24.8.2011 - 23.3.2024 |
člen správní rady | Ing. Vratislav Veselý MBA |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2024 |
Adresa | Školská 689/20, 11000 Praha |
člen správní rady | Ing. Vratislav Veselý MBA |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2023 do 23.3.2024 |
Adresa | Školská 689/20, 11000 Praha |
člen správní rady | Ing. Vratislav Veselý MBA |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2018 do 8.2.2023 |
Adresa | Hradčanské náměstí 61/11, 11800 Praha |
statutární ředitel | Ing. Vratislav Veselý MBA |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2018 do 1.1.2021 |
Adresa | Hradčanské náměstí 61/11, 11800 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Martin Král |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 18.7.2018 |
Adresa | U lužického semináře 111/42, 11800 Praha |
člen představenstva | Marek Schierreich |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 18.7.2018 |
Adresa | Dolina 76/5, 16500 Praha |
předseda představenstva | Ing. Vojtěch Ryvola |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2018 do 18.7.2018 |
Adresa | Hybernská 1012/30, 11000 Praha |
předseda představenstva | Ing. Vojtěch Ryvola |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 24.1.2018 |
Adresa | Slovanská 1267/14, 40502 Děčín |
člen představenstva | Marek Schierriech |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 9.11.2015 |
Adresa | Dolina 76/5, 16500 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Martin Král |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 25.7.2015 |
Adresa | Pickova 1488/8, 15600 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Martin Král |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 24.2.2015 |
Adresa | Pickova 1488/8, 15600 Praha |
předseda představenstva | Ing. Vojtěch Ryvola |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2011 do 24.7.2014 |
Adresa | Národní 961/25, 11000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 24150541 |
---|---|
Jméno: | DDKK Corp a.s., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 24. 8. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Školská 689/20, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 8. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vratislav Veselý MBA |
---|
IČO: | 24150541 |
---|---|
Firma: | DDKK Corp a.s., v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 8. 2011 |
Sídlo: | Školská 689/20, Praha 11000 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |