DDD Steel stav s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DDD Steel stav s.r.o. (47973510) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Návsi 15, 75111 Radslavice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 3. 1993 a již ukončila svou činnost. DDD Steel stav s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o DDD Steel stav s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DDD Steel stav s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5462 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47973510 | |
Jméno: | MCM MATERIA SUŠICE s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.3.1993 |
Zapsána dne: | 22.3.1993 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Návsi 15, Radslavice 75111, Česká republika | 28.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Sušice 40 , p. Radslavice okr. Přerov 75111, Česká republika | 22.3.1993 - 28.1.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.1.2020 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti : obchodu a služeb | 22.3.1993 - 28.1.2020 |
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona | 22.3.1993 - 28.1.2020 |
jednatel | Ing. Lubomír Drbálek |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2020 |
Adresa | Na Návsi 15, 75111 Radslavice |
jednatel | Jan Chrástek |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 28.1.2020 |
Adresa | Sušická 119, 75111 Radslavice |
jednatel | Ing. Jaromír Makovička |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 28.1.2020 |
Adresa | Letců 87/28, 77900 Olomouc |
jednatel | Jiří Makovička |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 28.1.2020 |
Adresa | 99, 75111 Sušice |
jednatel | Ing. Jaromír Makovička |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.1993 do 21.10.2015 |
Adresa | Synkova 6, 77200 Olomouc |
jednatel | Jan Chrástek |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.1993 do 21.10.2015 |
Adresa | Radslavice 119 , 75111 okr. Přerov |
jednatel | Jiří Makovička |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.1993 do 21.10.2015 |
Adresa | Sušice 99 , 75111 p. Radslavice okr. Přerov |
IČO (identifikační číslo): | 47973510 |
---|---|
Jméno: | DDD Steel stav s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 40, Sušice 75111 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 22. 3. 1993 |
Přerušeno od | 1. 6. 2011 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Makovička |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaromír Makovička |
Člen statutárního orgánu: | Jan Chrástek |
IČO: | 47973510 |
---|---|
Firma: | DDD Steel stav s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Radslavice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 3. 1993 |
Sídlo: | Na Návsi 15, Radslavice 75111 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |