DC Holice, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DC Holice, z. s. (09786341) je Spolek. Sídlí na adrese Vysokomýtská 168, 53401 Holice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 1. 2021 DC Holice, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DC Holice, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DC Holice, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 11. 1. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13633 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09786341 | |
Jméno: | DC Holice, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 11.1.2021 |
Zapsána dne: | 11.1.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vysokomýtská 168, Holice 53401, Česká republika | 20.7.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Tyršova 728, Holice 53401, Česká republika | 11.1.2021 - 20.7.2022 |
Místopředseda výboru | Mgr. Pavel Hojka |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2022 |
Adresa | 54, 53401 Holice |
Předseda výboru | Martin Blažej |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2022 |
Adresa | Vysokomýtská 168, 53401 Holice |
místopředseda výboru | Daniel Nedvídek |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2022 |
Adresa | Staroholická 414, 53401 Holice |
Předseda výboru | René Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2021 do 20.7.2022 |
Adresa | Tyršova 728, 53401 Holice |
Místopředseda výboru | Jan Kovalčík |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2021 do 20.7.2022 |
Adresa | Holubova 792, 53401 Holice |
Místopředseda výboru | Mgr. Pavel Hojka |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2022 do 20.7.2022 |
Adresa | 54, 53401 Holice |
Místopředseda výboru | Mgr. Pavel Hojka |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2021 do 23.5.2022 |
Adresa | Josefská 218, 53401 Holice |
IČO: | 09786341 |
---|---|
Firma: | DC Holice, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Holice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 1. 2021 |
Sídlo: | Vysokomýtská 168, Holice 53401 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |