DAYCOM v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DAYCOM v.o.s. (46354204) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Stankovského 1638, 25088 Čelákovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 1992 a je stále aktivní. DAYCOM v.o.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o DAYCOM v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DAYCOM v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 7547 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46354204 | |
Jméno: | DAYCOM v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 21.12.1992 |
Zapsána dne: | 21.12.1992 | |
datum uzavření spol. smlouvy: 9.12.1992 | 21.12.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Staňkovského 1638, Čelákovice 25088, Česká republika | 21.12.1992 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
designová úprava objektů vnitřní i vnější s výjimkou činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č. 455/91 Sb. | 21.12.1992 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 21.12.1992 |
Luboš Karásek | |
Ve funkci | od 5.10.2022 |
Adresa | Krátká 2102, 28924 Milovice |
Milan Kouřil | |
Ve funkci | od 19.12.2022 |
Adresa | Sedláčkova 410/36, 25088 Čelákovice |
Luděk Badžo | |
Ve funkci | od 21.12.1992 do 30.6.2023 |
Adresa | Rumunská 1486, 25088 Čelákovice |
Milan Kouřil | |
Ve funkci | od 21.12.1992 do 19.12.2022 |
Adresa | Staňkovského 1638, 25088 Čelákovice |
Luboš Karásek | |
Ve funkci | od 8.8.2020 do 5.10.2022 |
Adresa | Krátká 2100, 28924 Milovice |
Luboš Karásek | |
Ve funkci | od 28.10.2016 do 8.8.2020 |
Adresa | Slepá 788, 28924 Milovice |
Luboš Karásek | |
Ve funkci | od 21.12.1992 do 28.10.2016 |
Adresa | Sedláčkova 441, 25088 Čelákovice |
IČO (identifikační číslo): | 46354204 |
---|---|
Jméno: | DAYCOM v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 15. 12. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Stankovského 1638, Čelákovice 25088 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Kouřil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Luboš Karásek |
Člen statutárního orgánu: | Luděk Badžo |
IČO: | 46354204 |
---|---|
Firma: | DAYCOM v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Čelákovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 12. 1992 |
Sídlo: | Stankovského 1638, Čelákovice 25088 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |