DAV strojní s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DAV strojní s.r.o. (49608452) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zengrova 510/19, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 10. 1993 a je stále aktivní. DAV strojní s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DAV strojní s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DAV strojní s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 10. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11149 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49608452 | |
Jméno: | SPARK spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.10.1993 |
Zapsána dne: | 4.10.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 7.10.2014 |
Základní kapitál | 160 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.10.2014 | |
Základní kapitál | 160 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.10.1993 - 7.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zengrova 510/19, Ostrava 70300, Česká republika | 5.12.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Zengrova 546/13, Ostrava 70300, Česká republika | 7.10.2014 - 5.12.2023 |
Adresa: | Zengrova 546/13, Ostrava 70300, Česká republika | 2.12.1999 - 7.10.2014 |
Adresa: | Slévárenská 402/9, Ostrava 70900, Česká republika | 25.7.1994 - 2.12.1999 |
Adresa: | 28. října 1851/84, Ostrava 70200, Česká republika | 4.10.1993 - 25.7.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | 5.12.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činností: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých | 5.12.2023 |
Opravy silničních vozidel | 7.10.2014 |
Zámečnictví, nástrojářství | 7.10.2014 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 7.10.2014 - 5.12.2023 |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 7.10.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.10.2014 - 5.12.2023 |
opravy pracovních strojů | 16.8.2005 - 7.10.2014 |
opravy silničních vozidel | 16.8.2005 - 7.10.2014 |
realitní činnost | 22.1.2003 - 7.10.2014 |
pronájem a půjčování movitých věcí | 22.1.2003 - 7.10.2014 |
specializovaný maloobchod | 22.1.2003 - 7.10.2014 |
velkoobchod | 22.1.2003 - 7.10.2014 |
silniční motorová doprava nákladní | 22.1.2003 - 7.10.2014 |
přípravné práce pro stavby | 22.1.2003 - 7.10.2014 |
zprostředkování služeb | 22.1.2003 - 7.10.2014 |
stavitel ( provád. jedn. staveb a poddodávek pro shora uved. stavby ) | 9.2.1995 - 5.3.2002 |
demolice a zemní práce kromě příloh z. 455/91 Sb. | 9.2.1995 - 22.1.2003 |
zámečnictví | 7.2.1994 - 7.10.2014 |
realitní agentury | 4.10.1993 - 22.1.2003 |
leasing spojený s financováním | 4.10.1993 - 22.1.2003 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.10.1993 - 28.12.2001 |
jednatel | Ing. Matouš Hába |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2023 |
Adresa | Jižní 2254/1, 70030 Ostrava |
jednatel | Ing. Jaroslav Kaňák |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2023 |
Adresa | Havlíčkova 205, 74741 Branka u Opavy |
Jednatel | Petr Kašovský |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 5.12.2023 |
Adresa | Staroveská 372/21, 72400 Ostrava |
Jednatel | Arnošt Tulinger |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 5.12.2023 |
Adresa | Kubelíkova 739/7, 70900 Ostrava |
jednatel | Arnošt Tulinger |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2003 do 7.10.2014 |
Adresa | Kubelíkova 739/7, 70900 Ostrava |
jednatel | Petr Kašovský |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2012 do 7.10.2014 |
Adresa | Staroveská 372/21, 72400 Ostrava |
jednatel | Petr Kašovský |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2003 do 10.7.2012 |
Adresa | Jugoslávská 2818/41, 70030 Ostrava |
jednatel | Vítězslav Slíva |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.1995 do 22.1.2003 |
Adresa | Na Rakovci , Slezská Ostrava |
jednatel | Arnošt Tulinger |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.1993 do 6.4.2000 |
Adresa | Výstavní 2593/1, 70200 Ostrava |
jednatel | ing. Karel Walder |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.1993 do 16.9.1994 |
Adresa | Nerudovo nám. 3/617 , Ostrava - Poruba |
IČO (identifikační číslo): | 49608452 |
---|---|
Jméno: | DAV strojní s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 10. 1993 |
Celkový počet živností: | 17 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Zengrova 510/19, Ostrava 70300 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2004 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 7. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 11. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 10. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 10. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 26. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 1993 |
Zánik oprávnění | 7. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 29. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 29. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 1993 |
Zánik oprávnění | 29. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 9. 4. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Matouš Hába |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Kaňák |
IČO: | 49608452 |
---|---|
Firma: | DAV strojní s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Vítkovice |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 10. 1993 |
Sídlo: | Zengrova 510/19, Ostrava 70300 |
---|
Výroba zámků a kování |
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. |
Demolice a příprava staveniště |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |