DATS, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DATS, spol. s r.o. (41694848) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na dlážděnce 108/39, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 9. 1991 DATS, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DATS, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DATS, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4068 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41694848 | |
Jméno: | DATS, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.9.1991 |
Zapsána dne: | 16.9.1991 | |
Datum sepsání notářského zápisu: 7.8.1991 | 16.9.1991 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.6.1994 | |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.8.1992 - 3.6.1994 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.9.1991 - 17.8.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na dlážděnce 108/39, Praha 18200, Česká republika | 15.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na dlážděnce 39/108, Praha 8 18200, Česká republika | 18.11.1991 - 15.9.2016 |
Adresa: | Těšnov 5, Praha 1 11000, Česká republika | 16.9.1991 - 18.11.1991 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 17.8.1992 |
tlumočnické služby z vietnamštiny do češtiny a naopak v ces- tovním ruchu nebo v rámci mezinárodního styku | 17.8.1992 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 17.8.1992 |
výroba textilního a oděvního zboží | 17.8.1992 |
poradenství v obchodní činnosti | 18.11.1991 - 17.8.1992 |
dovoz a prodej potravinářského zboží | 18.11.1991 - 17.8.1992 |
vývoz potravinářského zboží | 18.11.1991 - 17.8.1992 |
-poskytování masérských služeb asijského typu | 16.9.1991 - 17.8.1992 |
-zajišťování výuky vietnamského jazyka | 16.9.1991 - 17.8.1992 |
-vývoz průmyslového a spotřebního zboží | 16.9.1991 - 17.8.1992 |
-zajišťování překladatelských služeb z vietnamského jazyka do českého jazyka, z českého jazyka do vietnamského jazyka | 16.9.1991 - 17.8.1992 |
-výroba textilního zboží | 16.9.1991 - 17.8.1992 |
-poskytování služeb v oblasti SW (programování) | 16.9.1991 - 17.8.1992 |
-poskytování služeb v oblasti pohostinství vietnamského, asijské- ho i evropského druhu | 16.9.1991 - 17.8.1992 |
-dovoz a prodej průmyslového a spotřebního zboží | 16.9.1991 - 17.8.1992 |
jednatel | Ing. Quoc Huy Nguyen |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2016 |
Adresa | Papírníkova 612/17, 14200 Praha |
jednatel | Ing. Anh Tu Do |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2016 |
Adresa | Na dlážděnce 108/39, 18200 Praha |
jednatel | Ing. Do Anh Tu, Csc. |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2001 do 15.9.2016 |
Adresa | Na Dlážděnce 108/39, 18000 Praha 8 |
jednatel | Ing. Nguyen Quoc Huy |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2002 do 15.9.2016 |
Adresa | Papirniková 612/17, Praha 4 |
jednatel | Ing. Nguyen Quoc Huy |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2001 do 19.6.2002 |
Adresa | Papirniková 612/17, Praha 4 |
Do Anh Tu, Csc. | |
Ve funkci | od 16.9.1991 do 23.7.2001 |
Adresa | 4 ngo Ba Trieu , Hanoi, VSR |
IČO: | 41694848 |
---|---|
Firma: | DATS, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 8. 1991 |
Sídlo: | Na dlážděnce 108/39, Praha 18200 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |