Dasanet Group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Dasanet Group s.r.o. (26729776) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Demlova 3586/6, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 2002 Dasanet Group s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Dasanet Group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Dasanet Group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 10. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 108545 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26729776 | |
Jméno: | Dasanet Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.10.2002 |
Zapsána dne: | 7.10.2002 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.10.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Demlova 3586/6, Jihlava 58601, Česká republika | 27.8.2018 |
---|---|---|
Adresa: | K Vystrkovu 1525/13, Praha 4 14300, Česká republika | 7.10.2002 - 27.8.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.8.2018 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 27.8.2018 |
realitní činnost | 7.10.2002 - 27.8.2018 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 7.10.2002 - 27.8.2018 |
činnost technických poradců v oblasti telekomunikací a datové komunikace | 7.10.2002 - 27.8.2018 |
Jednatel | Kevin Forbes Blues |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2018 |
Adresa | Tryst road l45 , FK5 4QJ Larbert, Skotsko |
jednatel | Milan Folberger |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 do 27.8.2018 |
Adresa | K Vystrkovu 1525/13, 14300 Praha |
jednatel | Milan Folberger |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2002 do 19.7.2018 |
Adresa | K Vystrkovu 1525/13, 14300 Praha 4 |
IČO: | 26729776 |
---|---|
Firma: | Dasanet Group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 7. 10. 2002 |
Sídlo: | Demlova 3586/6, Jihlava 58601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |