DARKBONE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DARKBONE a.s. (28264738) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 96, 46353 Rynoltice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2007 a je stále aktivní. DARKBONE a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o DARKBONE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DARKBONE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 21. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2115 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28264738 | |
Jméno: | DARKBONE a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 21.12.2007 |
Zapsána dne: | 21.12.2007 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 10.3.2015 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 21.12.2007 - 10.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 96, Rynoltice 46353, Česká republika | 10.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Bukovského 222/4, Liberec 46001, Česká republika | 18.3.2010 - 10.3.2015 |
Adresa: | Příkop 843/4, Brno 60200, Česká republika | 21.12.2007 - 18.3.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.3.2015 |
Pekařství, cukrářství | 10.3.2015 |
Hostinská činnost | 10.3.2015 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 10.3.2015 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 10.3.2015 |
člen správní rady | Tomáš Zeidler |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2015 |
Adresa | Vltavská 251/17, 46010 Liberec |
statutární ředitel | Tomáš Zeidler |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2015 do 1.1.2021 |
Adresa | Vltavská 251/17, 46010 Liberec |
předseda představenstva | RNDr. Jan Černý |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2010 do 10.3.2015 |
Adresa | náměstí T.G. Masaryka 710, 46851 Smržovka |
člen představenstva | Ondřej Černý |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2010 do 10.3.2015 |
Adresa | Hlávkova 867, 46001 Liberec |
člen představenstva | Mgr. Jan Podolský |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2010 do 10.3.2015 |
Adresa | Pobřežní 38, 46331 Chrastava |
člen představenstva | Helena Nyčová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2007 do 18.3.2010 |
Adresa | Glinkova 291/6, 62300 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 28264738 |
---|---|
Jméno: | DARKBONE a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 21. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 96, Rynoltice 46353 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2015 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2015 |
Zánik oprávnění | 19. 11. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Zeidler |
---|
IČO: | 28264738 |
---|---|
Firma: | DARKBONE a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Rynoltice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 12. 2007 |
Sídlo: | 96, Rynoltice 46353 |
---|
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |