dapor ústí s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
dapor ústí s.r.o. (60728981) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Klíšská 1432/18, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 11. 1994 a je stále aktivní. dapor ústí s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o dapor ústí s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro dapor ústí s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 23. 11. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 41597 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60728981 | |
Jméno: | dapor ústí s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.11.1994 |
Zapsána dne: | 23.11.1994 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 10.7.2014 - 29.3.2018 | |
Společnosti bylo pravomocným rozhodnutím Živnostenského úřadu města Brna č.j. ŽÚ/41207/07/Špa ke dni 28. května 2007 zrušeno živnostenské oprávnění k předmětu podnikání "výstavnictví a propagace". | 28.5.2007 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.11.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 6.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Emy Destinové 1723/10, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 29.3.2018 - 6.2.2020 |
Adresa: | Veslařská 179, Brno 63700, Česká republika | 4.5.2007 - 29.3.2018 |
Adresa: | Mlýnská 86 , Křenovice u Slavkova 68352, Česká republika | 23.11.1994 - 4.5.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování daňového poradenství | 6.2.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.9.2010 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 13.6.2007 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 13.6.2007 - 21.9.2010 |
truhlářství | 23.11.1994 - 4.5.2007 |
výstavnictví a propagace | 23.11.1994 - 28.5.2007 |
zprostředkovatelská činnost mimo činnosti vyžadující zvláštní oprávnění anebo vyloučené zákonem | 23.11.1994 - 21.9.2010 |
Jednatel | Ing. Jan Rutar |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2022 |
Adresa | 542, 40336 Tisá |
jednatel | Jan Heger |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2020 |
Adresa | Lindnerova 696, 41742 Krupka |
Jednatel | Ing. Jan Rutar |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2018 do 18.3.2022 |
Adresa | Emy Destinové 1723/10, 40001 Ústí nad Labem |
jednatel | Ing. Kateřina Krepsová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2012 do 29.3.2018 |
Adresa | Dlouhá 1804, 66601 Tišnov |
jednatel | Kateřina Štorová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2007 do 8.11.2012 |
Adresa | Jamborova 920, 66603 Tišnov |
jednatel | Lubomír Matela |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.1994 do 4.5.2007 |
Adresa | Na Nivě 562, 68352 Křenovice |
jednatel | Jana Matelová |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.1994 do 4.5.2007 |
Adresa | Na Nivě 562, 68352 Křenovice |
IČO (identifikační číslo): | 60728981 |
---|---|
Jméno: | dapor ústí s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 11. 1994 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 11. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 11. 1994 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 26. 11. 2018 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 28. 5. 2007 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 15. 9. 2006 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Heger |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Rutar |
IČO: | 60728981 |
---|---|
Firma: | dapor ústí s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 11. 1994 |
Sídlo: | Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |