dapor group s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
dapor group s. r. o. (64049663) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Klíšská 1432/18, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 1995 a je stále aktivní. dapor group s. r. o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o dapor group s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro dapor group s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 16. 10. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9712 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64049663 | |
Jméno: | Morico s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.10.1995 |
Zapsána dne: | 16.10.1995 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.10.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.10.1995 - 27.10.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 3.10.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Dělnická 311/1, Rumburk 40801, Česká republika | 16.10.1995 - 3.10.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.10.2013 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.10.1995 - 3.10.2013 |
Jednatel | Jan Rutar |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2022 |
Adresa | 542, 40336 Tisá |
Jednatel | Jan Heger |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2020 |
Adresa | Lindnerova 696, 41742 Krupka |
Jednatel | Jan Rutar |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2017 do 18.3.2022 |
Adresa | Emy Destinové 1723/10, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Jan Rutar |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2013 do 17.11.2017 |
Adresa | Hanzlíčkova 1980/4, 40011 Ústí nad Labem |
Jednatel | Jaroslav Formánek |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.1996 do 13.2.2013 |
Adresa | Komenského 860/2, Rumburk |
Jednatel | Ladislav Liška |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1995 do 8.3.1996 |
Adresa | Děčínská 1816, Varnsdorf |
IČO (identifikační číslo): | 64049663 |
---|---|
Jméno: | dapor group s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 10. 1995 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 10. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Heger |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Rutar |
IČO: | 64049663 |
---|---|
Firma: | dapor group s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 10. 1995 |
Sídlo: | Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |