DAP holding a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DAP holding a.s. (19955634) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ďáblická 553/2, 18200 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 2023 DAP holding a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DAP holding a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DAP holding a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 11. 2023 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 28515 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 19955634 | |
Jméno: | ČESDRU a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 24.11.2023 |
Zapsána dne: | 24.11.2023 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 24.11.2023 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 23.5.2024 |
akcie na jméno | 200 000 Kč | 1 | 24.11.2023 - 23.5.2024 |
akcie na jméno | 200 000 Kč | 1 | 24.11.2023 - 23.5.2024 |
akcie na jméno | 200 000 Kč | 8 | 24.11.2023 - 23.5.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ďáblická 553/2, Praha 18200, Česká republika | 24.11.2023 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Poskytování technických služeb | 24.11.2023 |
člen správní rady | Roman Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2024 |
Adresa | Lidická 700/19, 60200 Brno |
člen správní rady | Marek Mlčoch |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2024 |
Adresa | Rímska 3306/30 , Stupava |
člen správní rady A | Roman Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2023 do 23.5.2024 |
Adresa | Lidická 700/19, 60200 Brno |
člen správní rady C | Marek Mlčoch |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2024 do 23.5.2024 |
Adresa | Rímska 3306/30 , Stupava |
člen správní rady C | Jiří Mařas |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2023 do 14.3.2024 |
Adresa | Lidická 1000, 29501 Mnichovo Hradiště |
člen správní rady D | RNDr. František Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2023 do 14.3.2024 |
Adresa | Slunečná 566, 25092 Šestajovice |
člen správní rady B | Marek Mlčoch |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2023 do 14.3.2024 |
Adresa | Rímska 3306/30 , Stupava |
IČO: | 19955634 |
---|---|
Firma: | DAP holding a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 11. 2023 |
Sídlo: | Ďáblická 553/2, Praha 18200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Univerzální administrativní činnosti |