Daňové a účetní poradenství, veřejná obchodní společnost "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Daňové a účetní poradenství, veřejná obchodní společnost "^v likvidaci"^ (25353110) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Kadláčkova 894/17, 74221 Kopřivnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 7. 1996 a je stále aktivní. Daňové a účetní poradenství, veřejná obchodní společnost "^v likvidaci"^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Daňové a účetní poradenství, veřejná obchodní společnost "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Daňové a účetní poradenství, veřejná obchodní společnost "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 7. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 1228 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25353110 | |
Jméno: | Daňové a účetní poradenství, veřejná obchodní společnost "v likvidaci" | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 4.7.1996 |
Zapsána dne: | 4.7.1996 | |
Usnesením KS v Ostravě č.j. 41 Cm 18/2012-10 ze dne 16.3.2012 byla společnost zrušena s likvidací a nařízena její likvidace. Likvidátory společnosti byli jmenováni Ing. Martin Šikula, bytem Bernartice nad Odrou 283, Ing. Jarmila Šikulová, bytem Bernartice nad Odrou 283, Milan Bukovjan, bytem Tichá 486. | 10.5.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kadláčkova 894/17, Kopřivnice 74221, Česká republika | 14.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kadláčkova 894, Kopřivnice , Česká republika | 30.7.1997 - 14.9.2016 |
Adresa: | Obránců míru 368, Kopřivnice , Česká republika | 4.7.1996 - 30.7.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
daňové poradenství | 4.7.1996 |
ekonomické a účetní poradenství, včetně vedení účetní agendy | 4.7.1996 |
Ing. Jarmila Šikulová | |
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | 283, 74101 Bernartice nad Odrou |
Milan Bukovjan | |
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | 486, 74274 Tichá |
Ing. Martin Šikula | |
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | 283, 74101 Bernartice nad Odrou |
Ing. Jarmila Vojkůvková | |
Ve funkci | od 23.5.2012 do 22.10.2015 |
Adresa | Loučka 215, Nový Jičín |
Milan Bukovjan | |
Ve funkci | od 23.5.2012 do 22.10.2015 |
Adresa | 17. listopadu 1221, Kopřivnice |
Ing. Martin Šikula | |
Ve funkci | od 23.5.2012 do 22.10.2015 |
Adresa | Pod Moravicí 1313, Kopřivnice |
Ing. Jarmila Vojkůvková | |
Ve funkci | od 4.7.1996 do 23.5.2012 |
Adresa | Loučka 215, Nový Jičín |
Ing. Martin Šikula | |
Ve funkci | od 4.7.1996 do 23.5.2012 |
Adresa | Pod Moravicí 1313, Kopřivnice |
Milan Bukovjan | |
Ve funkci | od 4.7.1996 do 23.5.2012 |
Adresa | 17. listopadu 1221, Kopřivnice |
IČO (identifikační číslo): | 25353110 |
---|---|
Jméno: | Daňové a účetní poradenství, veřejná obchodní společnost "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 4. 7. 1996 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Kadláčkova 894/17, Kopřivnice 74221 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 7. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 7. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Bukovjan |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jarmila Šikulová |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Šikula |
IČO: | 25353110 |
---|---|
Firma: | Daňové a účetní poradenství, veřejná obchodní společnost "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Kopřivnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 7. 1996 |
Sídlo: | Kadláčkova 894/17, Kopřivnice 74221 |
---|
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |