DANOL COMPANY s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DANOL COMPANY s.r.o. (29042364) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 5. května 1142/10, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 2010 a je stále aktivní. DANOL COMPANY s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o DANOL COMPANY s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DANOL COMPANY s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 162223 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29042364 | |
Jméno: | DANOL COMPANY s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.2.2010 |
Zapsána dne: | 19.2.2010 |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.2.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 5. května 1142/10, Praha 14000, Česká republika | 19.2.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Chotěšovská 680/1, Praha 19000, Česká republika | 15.11.2012 - 19.2.2018 |
Adresa: | Smotlachova 583/4, Praha 4 14200, Česká republika | 19.2.2010 - 15.11.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.2.2010 |
jednatel | Karyna Maslova |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2012 |
Adresa | Zernova 6/73, Charkiv |
jednatel | Tetyana Zavgorodnya |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2012 |
Adresa | , Parchonivka, Yaroslavskeho 38 |
jednatel | Oleksandr Fiklisov |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , m. Illichovsk, Institutskaya 31 |
jednatel | Taras Gavryliv |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., Vistova, Ivana Franka 47 |
jednatel | Viktoriia Shynder |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Cherkaska obl., Bachkuryne, Molodizhna 6 |
jednatel | Mariya Petrych |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., Rozhniv, Stefanyka 8 |
jednatel | Mykola Petrych |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., Rizhniv, Stefanyka 8 |
jednatel | Myron Dudyak |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Lvivska obl., m. Boryslav, Zaliznyaka 40 |
jednatel | Taras Senyuk |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., m.Kalush, Bilasa-Danylyshyna 6/12 |
jednatel | Ivan Kuzylyak |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., m. Dolyna, Hrushevskoho 14a/39 |
jednatel | Maryna Markovych |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Zakarpatska obl., v. Bronka, v. Bronka 108 |
jednatel | Liliia Kostan |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., m.Kalush, Lesi Ukrayinky 13/22 |
jednatel | Andriy Kyssa |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Vinnycka obl., m.Bar, Rozy Lyuksemburg 68/123 |
jednatel | Olena Voit |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Vinnycka obl., v.Olgopil, Internatsionalna 124 |
jednatel | Lyudmyla Bespala |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , m. Kirovograd, pr.Pravdy 11/31/7 |
jednatel | Svitlana Rudyakova |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Dnipropetrovska obl., m. Kryvyi Rih, Stepna 46 |
jednatel | Ivan Humen |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Zakarpatska obl., v. Lyuta, v. Lyuta 599 |
jednatel | Olha Pokhvashcheva |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Cherkaska obl., s.m.t.Mankivka, Parkhomenka 1 |
jednatel | Olga Danyliuk |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Vinnycka obl., v.Vivsyanyky, 40 r. Peremohy |
jednatel | Vitalii Grynyshyn |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 |
Adresa | , Iv.-Frankivska obl., Dolynskyy okr., v. Rakiv, Iv.Franka 8 |
jednatel | Vitalii Grynyshyn |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Iv.-Frankivska obl., Dolynskyy okr., v. Rakiv, Iv.Franka 8 |
jednatel | Olha Pokhvashcheva |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Cherkaska obl., s.m.t.Mankivka, Parkhomenka 1 |
jednatel | Mykola Petrych |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., Rizhniv, Stefanyka 8 |
jednatel | Ivan Humen |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Zakarpatska obl., v. Lyuta, v. Lyuta 599 |
jednatel | Oleksandr Fiklisov |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , m. Illichovsk, Institutskaya 31 |
jednatel | Taras Gavryliv |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., Vistova, Ivana Franka 47 |
jednatel | Viktoriia Shynder |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Cherkaska obl., Bachkuryne, Molodizhna 6 |
jednatel | Mariya Petrych |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., Rozhniv, Stefanyka 8 |
jednatel | Myron Dudyak |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Lvivska obl., m. Boryslav, Zaliznyaka 40 |
jednatel | Taras Senyuk |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., m.Kalush, Bilasa-Danylyshyna 6/12 |
jednatel | Ivan Kuzylyak |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., m. Dolyna, Hrushevskoho 14a/39 |
jednatel | Liliia Kostan |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Ivano-Frankivska obl., m.Kalush, Lesi Ukrayinky 13/22 |
jednatel | Andriy Kyssa |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Vinnycka obl., m.Bar, Rozy Lyuksemburg 68/123 |
jednatel | Olena Voit |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Vinnycka obl., v.Olgopil, Internatsionalna 124 |
jednatel | Lyudmyla Bespala |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , m. Kirovograd, pr.Pravdy 11/31/7 |
jednatel | Svitlana Rudyakova |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 18.2.2015 |
Adresa | , Dnipropetrovska obl., m. Kryvyi Rih, Stepna 46 |
jednatel | Tetyana Zavgorodnya |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2012 do 18.2.2015 |
Adresa | , Parchonivka, Yaroslavskeho 38 |
jednatel | Karyna Maslova |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2012 do 18.2.2015 |
Adresa | Zernova 6/73, Charkiv |
jednatel | Olena Syrotenko |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 15.11.2012 |
Adresa | , Lvivska obl., Skole, Stryyska 19A/8 |
jednatel | Tetyana Zavgorodnya |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2012 do 16.7.2012 |
Adresa | , Parchonivka, Yaroslavskeho 38 |
jednatel | Tamara Aleksieieva |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2010 do 11.5.2012 |
Adresa | , Cherkaska obl., v.Matusiv, Komsomolska 12 |
IČO (identifikační číslo): | 29042364 |
---|---|
Jméno: | DANOL COMPANY s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 2. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 5. května 1142/10, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 2. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Olga Danyliuk |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Maryna Petryshynets |
IČO: | 29042364 |
---|---|
Firma: | DANOL COMPANY s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 19. 2. 2010 |
Sídlo: | 5. května 1142/10, Praha 14000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |