DANKOMAT s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DANKOMAT s.r.o. (28203836) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chudenická 1058/32, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 12. 2007 a je stále aktivní. DANKOMAT s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o DANKOMAT s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DANKOMAT s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 132553 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28203836 | |
Jméno: | DANKOMAT s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.12.2007 |
Zapsána dne: | 7.12.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.7.2009 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 7.12.2007 - 10.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chudenická 1058/32, Praha 10200, Česká republika | 5.5.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Chudenická 1058/32, Praha 10 10200, Česká republika | 1.10.2008 - 5.5.2020 |
Adresa: | Bulharská 20/996, Praha , Česká republika | 7.12.2007 - 1.10.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.6.2009 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem | 7.12.2007 |
specializované stavební činnosti | 7.12.2007 - 2.6.2009 |
jednatel | Olena Danilova |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2020 |
Adresa | Přemyslovská 1406/3, 13000 Praha |
jednatel | Konstiantyn Danilov |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2020 |
Adresa | Inženerna 1/22 , Dnipropetrovsk |
jednatel | Kostiantyn Danilov |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2008 do 5.5.2020 |
Adresa | Ostružinová 2455/11, 10600 Praha 10 |
jednatel | Olena Danilova |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2015 do 5.5.2020 |
Adresa | , |
jednatel | Olena Danilova |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2009 do 10.2.2015 |
Adresa | Ostružinová 2455/11, 10600 Praha 10 |
jednatel | Ivan Streltsov |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2007 do 1.10.2008 |
Adresa | Zákostelní 666/7, 19000 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 28203836 |
---|---|
Jméno: | DANKOMAT s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Chudenická 1058/32, Praha 10200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Kostiantyn Danilov |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Olena Danilova |
IČO: | 28203836 |
---|---|
Firma: | DANKOMAT s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 7. 12. 2007 |
Sídlo: | Chudenická 1058/32, Praha 10200 |
---|
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |