Danisco Czech Republic, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Danisco Czech Republic, a.s. (61858501) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Palackého 6, 50303 Smiřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1994 a je stále aktivní. Danisco Czech Republic, a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Danisco Czech Republic, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Danisco Czech Republic, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 29. 12. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1801 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61858501 | |
Jméno: | Danisco Czech Republic, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 29.12.1994 |
Zapsána dne: | 29.12.1994 | |
Údaje o založení: Společnost byla založena jediným zakladatelem společnosti Grindsted Holland Beheer B.V. Zakladatelská listina společnosti byla podepsána dne 31.8.1994. Rozhodnutí o založení společnosti bylo učiněno téhož dne. | 29.12.1994 - 4.8.2015 |
Základní kapitál | 175 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.5.1995 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.12.1994 - 23.5.1995 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 175 000 | 23.5.1995 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 000 | 29.12.1994 - 23.5.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého 6, Smiřice 50303, Česká republika | 8.11.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 6, Smiřice , Česká republika | 23.5.1995 - 8.11.2013 |
Adresa: | Platnéřská 4, Praha 1 , Česká republika | 29.12.1994 - 23.5.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.8.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného | 29.12.1994 - 4.8.2015 |
výroba potravinářského zboží - vyjma činností uvedených v příl. zák.č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání | 29.12.1994 - 4.8.2015 |
Člen představenstva | Ing. Jiří Glück |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 |
Adresa | Družstevní 603, 53341 Lázně Bohdaneč |
Člen představenstva | RNDr. Jozef Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2021 |
Adresa | U Jordánu 266, 50303 Holohlavy |
Člen představenstva | Soňa Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 do 25.2.2021 |
Adresa | U sladovny 196, 15400 Praha |
Člen představenstva | JUDr. Marek Nosek |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2013 do 29.2.2016 |
Adresa | Minská 774/6, 10100 Praha |
Předseda představenstva | Ing. Blanka Valušová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2013 do 29.2.2016 |
Adresa | Sadovská 558/25, 50002 Hradec Králové |
Předseda představenstva | Ing. Blanka Valušová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2005 do 8.11.2013 |
Adresa | Sadovská 558/25, 50002 Hradec Králové |
Člen představenstva | JUDr. Marek Nosek |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2011 do 8.11.2013 |
Adresa | Minská 774/6, 10100 Praha 10 |
Člen představenstva | JUDr. Marek Nosek |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.1998 do 14.4.2011 |
Adresa | Lucemburská 30, Praha 3 |
Předseda představenstva | Ing. Blanka Valušová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.1998 do 16.8.2005 |
Adresa | Masarykovo nám. 628a, Hradec Králové |
Člen představenstva | Dipl.Ing. Georg Anderle |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.1999 do 16.8.2005 |
Adresa | Palackého ul. 6, Smiřice |
Člen představenstva | Dipl. Ing. Georg Anderle, Na.R. 1.6.1945 |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.1998 do 14.5.1999 |
Adresa | , Kahlenbergerstrasse 30, A-1190 Vídeň |
člen představenstva | Blanka Valušová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.1995 do 2.6.1998 |
Adresa | Masarykovo nám. 628, Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Pavel Ptáčník |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.1995 do 2.6.1998 |
Adresa | Komenského 75, Smiřice |
předseda představenstva | Finn Stroem Madsen |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.1995 do 2.6.1998 |
Adresa | Palackého 6, Smiřice |
člen představenstva | JUDr. Petr Kotáb |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1994 do 3.5.1995 |
Adresa | Novodvorská 408, Praha 4 |
člen představenstva | JUDr. Marek Nosek |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1994 do 3.5.1995 |
Adresa | Lucemburská 30, Praha 3 |
člen představenstva | JUDr. Ivo Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1994 do 3.5.1995 |
Adresa | Platnéřská 4, Praha 1 |
IČO (identifikační číslo): | 61858501 |
---|---|
Jméno: | Danisco Czech Republic, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 29. 12. 1994 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Blanka Valušová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Marek Nosek |
IČO: | 61858501 |
---|---|
Firma: | Danisco Czech Republic, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Smiřice |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 12. 1994 |
Sídlo: | Palackého 6, Smiřice 50303 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Nespecializovaný velkoobchod |