Daninvest company s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Daninvest company s.r.o. v likvidaci (28470567) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sychrovská 979/1c, 19700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 2008 Daninvest company s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Daninvest company s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Daninvest company s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 10. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 143952 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28470567 | |
Jméno: | Daninvest company s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.10.2008 |
Zapsána dne: | 7.10.2008 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 84 Cm 592/2022- 6 ze dne 22.6.2022, které nabylo právní moci dnem 20.7.2022, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 22.9.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.10.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sychrovská 979, Praha 9 19000, Česká republika | 7.10.2008 |
---|
jednatel | Olga Tichshenko |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2008 |
Adresa | Logovaja 6, Almatinská oblast |
IČO (identifikační číslo): | 28470567 |
---|---|
Jméno: | Daninvest company s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 10. 2008 |
Sídlo: | Sychrovská 979/1, Praha 19700 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Olga Tichshenko |
---|
IČO: | 28470567 |
---|---|
Firma: | Daninvest company s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 19 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 7. 10. 2008 |
Sídlo: | Sychrovská 979/1, Praha 19700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |