DANASNES GROUP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DANASNES GROUP s.r.o. (24715581) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zeyerova 263/10, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 2010 DANASNES GROUP s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DANASNES GROUP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DANASNES GROUP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 29. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30048 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24715581 | |
Jméno: | DANASNES GROUP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.7.2010 |
Zapsána dne: | 29.7.2010 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 21.6.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 29.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zeyerova 263/10, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 21.5.2022 |
---|---|---|
Adresa: | U Zastávky 863/2a, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 21.6.2014 - 21.5.2022 |
Adresa: | Holubinková 168/4, Praha 10 10400, Česká republika | 29.7.2010 - 21.6.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 29.7.2010 |
jednatel | Alexandra Pliškina |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2020 |
Adresa | Dvořákova 736/4, 35301 Mariánské Lázně |
jednatel | Alexandra Olegovna Pliškina |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2019 do 23.1.2020 |
Adresa | Dvořákova 736/4, 35301 Mariánské Lázně |
jednatel | Alexandra Olegovna Pliškina |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2019 do 18.12.2019 |
Adresa | Ruská 155/3, 35301 Mariánské Lázně |
jednatel | Aliaksandra Plishkina |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2017 do 13.12.2019 |
Adresa | Dvořákova 736/4, 35301 Mariánské Lázně |
jednatel | Dmitry Nechaev |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 do 11.1.2017 |
Adresa | , Moskva, Isakovskogo 39/60 |
jednatel | Dmitry Nechaev |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 do 11.1.2017 |
Adresa | , Moskva, Isakovskogo 39/60 |
IČO: | 24715581 |
---|---|
Firma: | DANASNES GROUP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 7. 2010 |
Sídlo: | Zeyerova 263/10, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |