Damiens, s.r.o."v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Damiens, s.r.o."v likvidaci" (25835572) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 869, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 4. 1999 a je stále aktivní. Damiens, s.r.o."v likvidaci" má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Damiens, s.r.o."v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Damiens, s.r.o."v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20497 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25835572 | |
Jméno: | Damiens, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.4.1999 |
Zapsána dne: | 23.4.1999 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 24Cm 7/2016-8, ze dne 16.11.2016, které nabylo právní moci dne 21.12.2016, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 24.1.2017 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.4.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 869, Třinec 73961, Česká republika | 19.8.2008 |
---|---|---|
Adresa: | 929, Bystřice 73995, Česká republika | 23.4.1999 - 19.8.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zlatnictví a klenotnictví | 28.5.2002 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.4.1999 |
půjčovna motorových vozidel | 23.4.1999 |
opravy motorových vozidel | 23.4.1999 |
jednatel | Peter Comorek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2008 |
Adresa | Milošova , Čadca |
jednatel | Ondřej Samiec |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.1999 do 19.8.2008 |
Adresa | 929, 73995 Bystřice |
IČO (identifikační číslo): | 25835572 |
---|---|
Jméno: | Damiens, s.r.o."v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 4. 1999 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 1999 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Peter Comorek |
---|
IČO: | 25835572 |
---|---|
Firma: | Damiens, s.r.o."v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 23. 4. 1999 |
Sídlo: | 869, Třinec 73961 |
---|
Výroba klenotů a příbuzných výrobků |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |