DAMENEW 79 s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DAMENEW 79 s.r.o. "^v likvidaci"^ (27837351) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hečkova 232/3, 72100 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 2008 DAMENEW 79 s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o DAMENEW 79 s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DAMENEW 79 s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 3. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31012 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27837351 | |
Jméno: | DAMENEW 79 s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.3.2008 |
Zapsána dne: | 19.3.2008 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 7. 2019, č.j. 15 Cm 94/2019-14, které nabylo právní moci dne 3. 9. 2019, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 12.9.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.3.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hečkova 232/3, Ostrava 72100, Česká republika | 19.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hečkova 232, Ostrava 72100, Česká republika | 19.3.2008 - 19.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.9.2019 - 13.10.2020 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 19.3.2008 - 12.9.2019 |
Jednatel | Xuan Binh Do |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2019 |
Adresa | Hečkova 232/3, 72100 Ostrava |
Jednatel | Van Dung Dam |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2019 |
Adresa | Hulvácká 2497/8, 70030 Ostrava |
jednatel | Xuan Binh Do |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 12.9.2019 |
Adresa | Hečkova 232/3, 72100 Ostrava |
jednatel | Van Dung Dam |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2017 do 12.9.2019 |
Adresa | Hulvácká 2497/8, 70030 Ostrava |
jednatel | Van Dung Dam |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 16.8.2017 |
Adresa | Hečkova 232/3, 72100 Ostrava |
jednatel | Van Dung Dam |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2008 do 5.11.2015 |
Adresa | Hečkova 232, 72100 Ostrava |
jednatel | Xuan Binh Do |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2008 do 5.11.2015 |
Adresa | Hečkova 232, 72100 Ostrava |
IČO: | 27837351 |
---|---|
Firma: | DAMENEW 79 s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Svinov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 3. 2008 |
Sídlo: | Hečkova 232/3, Ostrava 72100 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |