DALEKO s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DALEKO s.r.o. v likvidaci (26079763) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Skálova 2475, 39002 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 9. 2004 a je stále aktivní. DALEKO s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DALEKO s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DALEKO s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 17. 9. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12710 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26079763 | |
Jméno: | DALEKO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.9.2004 |
Zapsána dne: | 17.9.2004 | |
Společnost DALEKO s.r.o. byla na základě rozhodnutí jediného společníka zrušena s likvidací ke dni 1. 9. 2023 a tímto dnem vstoupila do likvidace. | 6.9.2023 | |
Ing. Martina Cimpová, nar. 22. 3. 1978, pobytem Thurnova 1220/21, 390 02 Tábor, likvidátor společnosti DALEKO s.r.o., v likvidaci, IČO 260 79 763, se sídlem Skálova 2475, 390 02 Tábor, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budě jovicích v oddílu C a vložce 12710, tímto oznamuje, že na základě rozhodnutí jediného společníka společnosti ze dne 31. 8. 2023 byla společnost s účinností ke dni 1. 9. 2023 zrušena a vstoupila k tomuto dni do likvidace. Likvidátorem byla zvolena Ing. Mar tina Cimpová, nar. 22. 3. 1978, pobytem Thurnova 1220/21, 390 02 Tábor. Ve smyslu ustanovení § 198 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vyzývá tímto likvidátor všechny věřitele společnosti DALEKO s.r.o., v likvidaci, aby ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne zveřejnění této výzvy, resp. ve lhůtě 3 měsíců ode dne druhého zveřejnění výzvy v Obchodním věstníku, přihlásili své pohledávky, které mají vůči společnosti, u likvidátora na adrese: Thurnova 1220/21, 390 02 Tábor. Věřitelé jsou povinni doložit právní důvod pohledávky, na jejichž základě tuto uplatňu jí. | 6.9.2023 |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.11.2006 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.9.2004 - 3.11.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Skálova 2475, Tábor 39002, Česká republika | 16.5.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 98, Košice 39002, Česká republika | 3.11.2006 - 16.5.2017 |
Adresa: | , Doubí 98, Košice, 391 11 Planá nad Lužnicí , | 17.9.2004 - 3.11.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.5.2017 |
silniční motorová doprava osobní | 17.9.2004 - 16.5.2017 |
silniční motorová doprava nákladní | 17.9.2004 - 16.5.2017 |
zprostředkování služeb | 17.9.2004 - 16.5.2017 |
zasilatelství | 17.9.2004 - 16.5.2017 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 17.9.2004 - 16.5.2017 |
jednatel | Ing. Martina Cimpová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2017 |
Adresa | Thurnova 1220/21, 39002 Tábor |
jednatel | Ing. Martina Cimpová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2008 do 21.4.2017 |
Adresa | 98, 39002 Košice |
jednatel | Ing. Martina Cimpová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2008 do 21.4.2017 |
Adresa | 98, 39002 Košice |
jednatel | Martin Cimpa |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2006 do 5.3.2007 |
Adresa | 98, 39002 Košice |
jednatel | Martin Cimpa |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2004 do 3.11.2006 |
Adresa | Husinecká 2646, 39002 Tábor |
IČO (identifikační číslo): | 26079763 |
---|---|
Jméno: | DALEKO s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 9. 2004 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Skálova 2475, Tábor 39002 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2004 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martina Cimpová |
---|
IČO: | 26079763 |
---|---|
Firma: | DALEKO s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 9. 2004 |
Sídlo: | Skálova 2475, Tábor 39002 |
---|
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Univerzální administrativní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |