DAIKOKU, SE má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DAIKOKU, SE (24683001) je Evropská společnost. Sídlí na adrese Táboritská 1000/23, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 5. 2010 a je stále aktivní. DAIKOKU, SE má tři obory činností.
Jako zdroj dat o DAIKOKU, SE nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DAIKOKU, SE na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | H 235 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24683001 | |
Jméno: | DAIKOKU, SE | |
Právní forma: | Evropská společnost | 19.5.2010 |
Zapsána dne: | 19.5.2010 |
Základní kapitál | 3 053 400 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.5.2010 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 305 340 Kč | 10 | 16.7.2015 |
Kmenové akcie na majitele | 305 340 Kč | 10 | 19.5.2010 - 16.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Táboritská 1000/23, Praha 13000, Česká republika | 16.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 22, Řídký 57001, Česká republika | 14.9.2010 - 16.7.2015 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 19.5.2010 - 14.9.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.9.2010 |
statutární ředitel | Dimitrina Aleksieva |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2019 |
Adresa | Orehovitsa 24 , Dolni Mitropolia |
statutární ředitel | Kalinka Georgieva Nikolova |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2018 do 5.2.2019 |
Adresa | Balkan 2 , Bukovlak |
člen představenstva | Juraj Košely |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2017 do 26.9.2018 |
Adresa | Velfloviců 624, 10700 Praha |
člen představenstva | Juraj Košely |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2017 do 26.9.2018 |
Adresa | Velfloviců 624, 10700 Praha |
člen představenstva | Juraj Košely |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 30.10.2017 |
Adresa | Velfloviců 624, 10700 Praha |
člen představenstva | Juraj Košely |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 30.10.2017 |
Adresa | Velfloviců 624, 10700 Praha |
člen představenstva | Pavel Kundra |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2010 do 16.7.2015 |
Adresa | 16, 25753 Olbramovice |
člen představenstva | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2010 do 14.9.2010 |
Adresa | Pod lázní 745/5, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 24683001 |
---|---|
Jméno: | DAIKOKU, SE |
Právní forma podnikání: | Evropská společnost |
Vznik první živnosti: | 19. 5. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Juraj Košely |
---|
IČO: | 24683001 |
---|---|
Firma: | DAIKOKU, SE |
Právní forma: | Evropská společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 19. 5. 2010 |
Sídlo: | Táboritská 1000/23, Praha 13000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |