Dai Marinai, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Dai Marinai, s.r.o. v likvidaci (27575250) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Žufanova 1714/28, 16300 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 8. 2006 a je stále aktivní. Dai Marinai, s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Dai Marinai, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Dai Marinai, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 116831 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27575250 | |
Jméno: | CMR franchisant23 s.r.o., člen koncernu | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.8.2006 |
Zapsána dne: | 2.8.2006 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 85 Cm 1491/2024- 3 ze dne 16.5.2024, které nabylo právní moci dnem 7.6.2024, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 26.6.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.6.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 2.8.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žufanova 1714/28, Praha 16300, Česká republika | 16.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na sypkém 89/7, Praha 18000, Česká republika | 13.12.2007 - 16.6.2016 |
Adresa: | Na Sypkém , Praha 8 , Česká republika | 13.12.2007 - 13.12.2007 |
Adresa: | Petržílova 3297/5, Praha 14300, Česká republika | 2.8.2006 - 13.12.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.6.2016 |
hostinská činnost | 16.6.2016 |
realitní činnost | 2.8.2006 - 16.6.2016 |
jednatel | Hong Anh Bui |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2016 |
Adresa | T. G. Masaryka 1, 36236 Pernink |
jednatel | Mgr. Milan Král |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2019 do 18.12.2019 |
Adresa | Hrozenkovská 33/68, 15521 Praha |
jednatel | Daniel Král |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2016 do 18.12.2019 |
Adresa | Hrozenkovská 33/68, 15521 Praha |
jednatel | Andi Becolli |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2018 do 5.10.2019 |
Adresa | Pod akáty 56/9, 15900 Praha |
jednatel | Andi Becolli |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2016 do 10.1.2018 |
Adresa | Pod akáty 56/9, 15900 Praha |
jednatel | Andi Becolli |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2016 do 8.12.2016 |
Adresa | Pod akáty 56/9, 15900 Praha |
jednatel | Andi Becolli |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2016 do 7.9.2016 |
Adresa | Legerova 356/48, 12000 Praha |
jednatel | Robert Persein |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 16.6.2016 |
Adresa | Vršovická 1429/68, 10100 Praha |
jednatel | Robert Persein |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2008 do 24.7.2014 |
Adresa | Pod strání 2167/24, 10000 Praha |
jednatel | Jan Saidl |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2006 do 31.5.2008 |
Adresa | Belgická 519/21, 12000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 27575250 |
---|---|
Jméno: | Dai Marinai, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 8. 2006 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Žufanova 1714/28, Praha 16300 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 7. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 7. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 6. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 8. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Hong Anh Bui |
---|
IČO: | 27575250 |
---|---|
Firma: | Dai Marinai, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Řepy |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 8. 2006 |
Sídlo: | Žufanova 1714/28, Praha 16300 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |