DAHSEB společnost s ručením omezeným má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DAHSEB společnost s ručením omezeným (47309083) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 12. 1992 DAHSEB společnost s ručením omezeným má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o DAHSEB společnost s ručením omezeným nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DAHSEB společnost s ručením omezeným na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 8. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3545 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47309083 | |
Jméno: | "DAHSEB společnost s ručením omezeným" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.12.1992 |
Zapsána dne: | 8.12.1992 | |
Základní jmění společnosti činí: lOO OOO,-Kčs Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení: Josef D r h a .......... vklad: 7O OOO,-Kčs, splaceno: 7O OOO,-Kčs Václav Š e b e k ....... vklad: 3O OOO,-Kčs, splaceno: 3O OOO,-Kčs. | 8.12.1992 - 14.9.1993 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sibiřská 56, Ústí nad Labem 40331, Česká republika | 8.12.1992 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží a služeb (neopravňuje k činnostem uvedeným v § 3 a přílohách l-3 zák. č. 455/l99l Sb.). Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 8.12.1992 - 3.4.2014 |
Jednatel | Josef Drha |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2014 |
Adresa | Peškova 516, 40331 Ústí nad Labem |
Jednatel | Josef Drha |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.1992 do 3.4.2014 |
Adresa | Sibiřská 56, 40331 Ústí nad Labem |
IČO: | 47309083 |
---|---|
Firma: | DAHSEB společnost s ručením omezeným |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Neštěmice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 7. 12. 1992 |
Sídlo: | , Ústí nad Labem |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |