DAG, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
DAG, spol. s r.o. (60934859) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Výsluní 1347/12, 50008 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 4. 1994 a je stále aktivní. DAG, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o DAG, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro DAG, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 5. 4. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6117 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60934859 | |
Jméno: | DAG, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.4.1994 |
Zapsána dne: | 5.4.1994 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.7.2014 | |
Právní poměry - změna společenské smlouvy ze dne 13.9.1994. | 7.12.1994 - 6.5.1996 | |
Údaje o vzniku společnosti: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 3. 1. 1994 podle zák. č. 513/91 Sb. | 5.4.1994 - 2.5.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.4.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Výsluní 1347/12, Hradec Králové 50008, Česká republika | 10.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Na Výsluní 1347/12, Hradec Králové 50008, Česká republika | 4.5.2001 - 10.7.2014 |
Adresa: | Dlouhá 104/19, Hradec Králové 50003, Česká republika | 9.4.1997 - 4.5.2001 |
Adresa: | Zemědělská 898/3, Hradec Králové 50003, Česká republika | 5.4.1994 - 9.4.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti: - Velkoobchod a maloobchod, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Projektování elektrických zařízení, Testování, měření, analýzy a kontroly | 2.5.2024 |
Ostraha majetku a osob | 10.7.2014 |
Zámečnictví, nástrojařství | 10.7.2014 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 10.7.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.7.2014 - 2.5.2024 |
Projektování elektrických zařízení | 16.11.2006 - 10.7.2014 |
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 4.2.2004 |
Činnost technických poradců v oblasti bezpečnostních a informačních technologií | 4.2.2004 - 10.7.2014 |
Technické činnosti v dopravě | 4.2.2004 - 10.7.2014 |
Testování, měření a analýzy | 4.2.2004 - 10.7.2014 |
Galerijní činnost | 9.10.1998 - 10.7.2014 |
Hostinská činnost | 1.4.1998 |
Hodnocení akreditace a certifikace bezpečnostních systémů (EVALUCION SECURITY) | 17.11.1997 - 4.2.2004 |
Parkové a zahradní úpravy | 17.11.1997 - 10.7.2014 |
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení | 17.11.1997 - 10.7.2014 |
Zámečnictví | 9.4.1997 - 10.7.2014 |
Zřizování poplašných zařízení | 7.12.1994 - 4.2.2004 |
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob | 7.12.1994 - 10.7.2014 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 5.4.1994 - 10.7.2014 |
Jednatel | Zdeněk Smolař |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2024 |
Adresa | Na Výsluní 1347/12, 50008 Hradec Králové |
jednatel | Pavel Cíl |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 |
Adresa | Na stavě 1396, 50346 Třebechovice pod Orebem |
jednatel | Ing. Daniela Smolařová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 |
Adresa | Na Výsluní 1347/12, 50008 Hradec Králové |
jednatel | Ing. Daniela Smolařová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2006 do 10.7.2014 |
Adresa | Na Výsluní 1347/12, 50008 Hradec Králové |
jednatel | Pavel Cíl |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2006 do 10.7.2014 |
Adresa | Na Výsluní 1347/12, 50008 Hradec Králové |
jednatel | Pavel Cíl |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.1997 do 16.11.2006 |
Adresa | Na Výsluní 1347/12, 50008 Hradec Králové |
jednatel | Daniela Cílová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.1994 do 16.11.2006 |
Adresa | Na Výsluní 1347/12, 50008 Hradec Králové |
jednatel | Petr Holštejn |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.1994 do 9.4.1997 |
Adresa | Milady Horákové 267/32, 50006 Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 60934859 |
---|---|
Jméno: | DAG, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 4. 1994 |
Celkový počet živností: | 17 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Na Výsluní 1347/12, Hradec Králové 50008 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 8. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 4. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 12. 1994 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 12. 1994 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 10. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 20. 6. 2002 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 11. 12. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 2. 10. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 11. 9. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Daniela Smolařová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Smolař |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Cíl |
IČO: | 60934859 |
---|---|
Firma: | DAG, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 4. 1994 |
Sídlo: | Na Výsluní 1347/12, Hradec Králové 50008 |
---|
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů |
Činnosti související s úpravou krajiny |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |